Entreprise : G M F E GROUP MAISON FAMIL EST - SIREN 306 242 538
Identité
(Entreprise radiée le 18/10/2019)
Dénomination
G M F E GROUP MAISON FAMIL EST
Sigle
G M F E
SIREN (siège)
306 242 538
Date d'immatriculation au RNE
03/06/1975
Date de fin de la personne morale
02/06/2074
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à conseil d'administration
Capital social
25154.09 EUR
Adresse du siège
RUE PIERRE SEMARD 54000 NANCY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOILEAU ROGER , ALBERT , EUGENE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1914
Commune de résidence
DOMBASLE
Nom, Prénom(s)
SALFRANC GERARD , MARIE , ANDRE , ANTOINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1942
Commune de résidence
METZ
Nom, Prénom(s)
RAUSCH JEAN-MARIE , ALPHONSE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1929
Commune de résidence
METZ
Nom, Prénom(s)
VAN POUCKE GABRIEL , LOUIS , CHARLES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1929
Commune de résidence
NANCY
Nom, Prénom(s)
SILBERREISS RODOLPHE , CHARLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1923
Commune de résidence
METZ
Nom, Prénom(s)
JOMINET PIERRE , CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1943
Commune de résidence
CHATEL ST GERMAIN
Nom, Prénom(s)
LAMBERT ROBERT , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1921
Commune de résidence
GUENANGE
Nom, Prénom(s)
JEANGEY HENRI , LOUIS , GUERIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1919
Commune de résidence
JARVILLE
Nom, Prénom(s)
VALENTIN ANTOINE , ALEXIS , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1928
Commune de résidence
JARVILLE
Nom, Prénom(s)
BROD JEAN , MARIE , ROBERT , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1931
Commune de résidence
CONTREXEVILLE
Nom, Prénom(s)
MARULIER JEAN , FRANCOIS , NICOLAS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1907
Commune de résidence
BELRUPT
Nom, Prénom(s)
PONCELET CHRISTIAN , RAYMOND , AIME
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1928
Commune de résidence
REMIREMONT
Nom, Prénom(s)
BOSC CABROL ROBERT
Qualité
Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1927
Commune de résidence
JARVILLE
Dénomination
SOCIETE FIDUCIAIRE DE L'EST
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
METZ
Dénomination
D'HABITATIONS A LOYER MODERE LA MOSELLE MAISON FAMILIALE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
METZ
Dénomination
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
57157 MARLY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1985
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/06/1975
Siret
30624253800032
Code APE
8111
Origine du fonds
Création
Activité principale
Realiser tous programmes de construction a titre de prestataires de services pour le compte de societes cooperatives de construction et de personnes physiques
Adresse
RUE 59 RUE PIERRE SEMARD ET 2-4 RUE LEOPOLD LALLEMENT
54000 , NANCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11906
Date d'ajout
18/10/2019
Description
Radiation du RCS le 18/10/2019 avec effet au 18/10/2019 Mention d'office : radiation pure et simple (art R 123-136 du code de commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8766
Date d'ajout
17/07/2019
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Date d'effet : 17/07/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).