Entreprise : SCI RESIDENCES DU PARC DE LAVAL LEVENS - SIREN 306 204 348
Identité
Dénomination
SCI RESIDENCES DU PARC DE LAVAL LEVENS
SIREN (siège)
306 204 348
Date d'immatriculation au RNE
07/12/1987
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 30620434800032
- Date d'effet de la fermeture : 25/12/1995
Date de fin de la personne morale
06/12/2017
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
136 RUE DE FRANCE 06000 NICE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MERCIER PIERRE JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/03/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1995
Siret
30620434800040
Code APE
702A
Adresse
136 RUE DE FRANCE
06000 , NICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/05/1974
Siret
30620434800032
Code APE
701A
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Acquisition de deux terrains contigus sis à Levens (Alpes-maritimes) lieudit l'équipement de ces terrains en vue de la vente en lots ou parcelles aménagées ou non
Adresse
18 AV 18-20 Avenue GALLIENI
06400 , Cannes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR GERARD KHALIFA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5466
Date d'ajout
20/04/2022
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d'office : article R. 123-124 al. 1 4° du code de commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25108
Date d'ajout
24/08/2010
Description
Jugement du tribunal de grande instance de GRASSE. En date du 09/08/2010 A prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif.
Numéro d'observation
3206
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
53158
Date d'ajout
17/03/1999
Description
Jugement du tribunal de grande instance de Grasse En date du 08 03 1999 A prononcé La liquidation judiciaire de ladite société - maintient la date de cessation des paiements au 23.09.1998 - nomme me Michel Arnaud en qualité de liquidateur, maintient mme Aimar en qualité de juge commissaire et nomme mme Desjardins juge commissaire suppléant
Numéro d'observation
51946
Date d'ajout
13/11/1998
Description
Jugement du tribunal de grande instance de Grasse En date du 02 11 1998 A prononcé L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire Simplifiede ladite société - fixe au 23 septembre 1998 la date de cessation des paiements - ouvre la période d'observation d'une durée de 4 mois, en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise - désigne mme Aimar en qualité de juge commissaire et mme Desjardins Corinne en qualité de juge commissaire suppléant - désigne me Arnaud Michel 2 Av Aristide Briand 06600 Antibes en qualité de représentant des créanciers - me collet Thierry en qualité d'administrateur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).