Entreprise : ALUFER - SIREN 305 832 297
Identité
Dénomination
ALUFER
SIREN (siège)
305 832 297
Date d'immatriculation au RNE
10/09/2010
Début d’activité
11/06/2010
Date de fin de la personne morale
09/09/2075
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
L'étude, la mise au point et l'exécution de tous travaux de métallerie.
Code APE
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Capital social
700000 EUR
Adresse du siège
6 RUE CHARLES CROS 95320 SAINT-LEU-LA-FORET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6-8
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROMANO DIDIER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Amblainville
Dénomination
Sarmate
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ERNST & YOUNG et Autres
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
AUDITEX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/06/2010
Siret
30583229700066
Enseigne
ALUFER NICOLINO
Code APE
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
L'étude, la mise au point et l'exécution de tous travaux de métallerie.
Adresse
6 RUE CHARLES CROS
95320 , SAINT-LEU-LA-FORET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6-8
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1981
Siret
30583229700041
Code APE
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Activité principale
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Adresse
19 AV MARCEL PAUL
93290 , TREMBLAY-EN-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA CHARLES DE GAULLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
33619
Date d'ajout
21/09/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 13/09/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
73171
Date d'ajout
17/08/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 11/06/2015 arrête le plan de cession au profit de : la sté Fuh3 (groupe Verdoso) qui prendra la dénomination de Sarmates et désigne M. Ullmann Hamon comme tenu d'exécuter le plan. n° P201500249
Numéro d'observation
72568
Date d'ajout
04/08/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 01/07/2015 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur SELARL Montravers Yang-Ting en la personne de Me Marie-Hélène Montravers 11 boulevard de Sébastopol 75001 PARIS , juge commissaire M. Guy Elmalek , met fin à la mission de l'administrateur Me Gérard Philippot
Numéro d'observation
58622
Date d'ajout
26/02/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS , prononce en date du 04/02/2015 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 12/11/2014 désigne Administrateur Me Gérard PHILIPPOT 60 rue de Londres 75008 PARIS avec pour mission : assister , Mandataire judiciaire SELARL Montravers Yang-Ting en la personne de Me Marie-Hélène Montravers 11 boulevard de Sébastopol 75001 PARIS , Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
54632
Date d'ajout
03/02/2011
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Transfert de siège et de l'établissement principal depuis le Greffe de Bobigny vers le Greffe de Pontoise, à compter du 1er janvier 2011. La société ne conserve aucune activité à son ancien siège. Transfert du siège et de l'établissement principal dans l'établissement secondaire existant au Greffe de Pontoise.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).