Entreprise : INDUSTRIES GRAPHIQUES DE PARIS - SIREN 305 820 813
Identité
(Entreprise radiée le 08/10/2021)
Dénomination
INDUSTRIES GRAPHIQUES DE PARIS
SIREN (siège)
305 820 813
Date d'immatriculation au RNE
11/05/1976
Fermeture de l'établissement - 30582081300023
- Date d'effet de la fermeture : 18/07/2005
Date de fin de la personne morale
10/05/2036
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
120000 EUR
Adresse du siège
123 AV PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 11 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LASRY MAURICE , MARTIAL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1935
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BENISTY ROGER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1935
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BOSSELIN JEAN-JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Clichy
Nom, Prénom(s)
BROUILLARD FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ARFI PATRICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/07/2005
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/05/1976
Siret
30582081300023
Code APE
222C
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'EDITION, L'IMPRESSION ET LA DIFFUSION AINSI QUE LA COMPOSITIOND'OUVRAGES LITTERAIRES
Adresse
123 AV 123 avenue Philippe-Auguste
75011 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1976B0271265
Date d'ajout
08/10/2021
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris EN DATE DU 06-10-2021 A PRONONCE LA CLOTURE DE LA PROCEDURE APRES CESSION TOTALE DE L'ENTREPRISE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
23/07/2007
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS en date du 19/07/2007 : Proroge la mission de ME.LAFONT en sa qualité d'Administrateur Judiciaire jusqu'à la signature des actes de cession. Constate la fin de la mission de ME.LAFONT en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de cesion. Proroge la mission de ME.COURTOUS en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan, jusqu'à l'issue des procédures judiciaires.
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
25/07/2006
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 20-07-2006, PROROGE LA MISSION DU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ME LAFONT ET ME COUTOUX AINSI QUE LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR ME LAFONT ET LA DUREE DU PLAN POUR UNE DUREE DE 12 MOIS SOIT JUSQU'AU 20.07.2007
Numéro d'observation
33598
Date d'ajout
11/07/2005
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 07.07.2005 RECTIFIE LE JUGEMENT RENDU LE 20.07.2004 COMME SUIT : DIT QU'IL CONVIENT DE PRECISERDANS LE JUGEMENT AYANT ARRETE LE PLAN DE CESSION EN FAVEUR D'UNE SOCIETE A CREER, LA STE NOUVELLE EDITIONS VILO REPRESENTEE PARSES ACTIONNAIRES MESSIEURS STAGLIANO, SCOTTO ET GETREIDE EN AJOUTANT : LAQUELLE POURRA SE SUBSTITUER UNE PREMIERE SOCIETE, LA SARL EDIGROUPE DONT LE GERANT SERA M.STAGLIANO QUI SERA CHARGE DELA FONTION EDITION DU GROUPE VILO DISTRIBUTION, ET UNE SECONDE STE EURL DENOMMEE VILO DONT LE GERANT SERA EGALEMENT M.STAGLIANO, A LAQUELLE SERA DELEGUEE LA FONCTION DIFFUSION DISTRIBUTION DEVILO DISTRIBUTION
Numéro d'observation
30273
Date d'ajout
28/06/2005
Description
LE TIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 20.06.2005 : PROROGE LA DUREE DU PLAN DE CESSION ET LA MISSION DE ME LAFONT EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR ET DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN AINSI QUE LA MISSION DE ME COURTOUX EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE AL'EXECUTION DU PLAN, JUSQU'AU 20.07.2006
Numéro d'observation
84071
Date d'ajout
20/01/2005
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS PAR JUGEMENT EN DATE DU 17.01.2005 PROROGE LA DUREE DU PLAN ET LA MISSION DE ME LAFONT EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR ET DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN AINSI QUE LA MISSION DE ME COURTOUX EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN POUR UNE DUREE DE 6 MOIS A COMPTER DU PRESENT JUGEMENT
Numéro d'observation
33499
Date d'ajout
22/07/2004
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 20.07.2004 ARRETANT LE PLAN DE CESSION AU PROFIT DE UNE SOCIETE A CREER LA SOCIETE NOUVELLE EDITIONS VILO REPRESENTEE PAR SES ACTIONNAIRES MESSIEURS STAGLIANO,SCOTTO ET GETREIDE, DESIGNE MESSIEURS STAGLIANO, SCOTTO ET GETREIDE COMME TENU D'EXECUTER LE PLAN . NOMME COM MISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ME LAFONT ET ME COURTOUX DUREE DU PLAN 6 MOIS MAINTIENT REPRESENTANT DES CREANCIERS ME COURTOUX 62 BD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS MAINTIENT ADMINISTRATEUR ME LAFONT 25 RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARIS AVEC LES POUVOIRS NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN PENDANT UNE DUREE DE 6 MOIS NOM DU JUGE COMMISSAIRE : M.ROCHE SOUS LE NUMERO 2004/0109
Numéro d'observation
22004
Date d'ajout
09/06/2004
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 08.06.2004 A PRONONCE LA JONCTION A L'EGARD DE LA SA GINOUX 25 ET JOINT CETTEPROCEDURE A CELLE OUVERTE A L'ENCONTRE DES SA VILO DISTRIBUTION, SARL VILO INTERNATIONAL, SA INDUSTRIES GRAPHIQUES DE PARIS, SARL VILO ECONOMIE, SARL SOCIETE NOUVELLE DES EDITIONS MARVAL, SA FINEST, SAS EDITIONS DE L'AMATEUR LES PUBLICATIONS ET LA LIBRAIRIE DE L'AMATEUR D'ART ET D'ANTIQUITE, SARL SOCIETE NOUVELLE ADAMBIRO, SARL SOCIETE NOUVELLE DES EDITIONS RAMSAY, SAS EDITIONS PONCHET PLAN NET SOUS PATRIMOINES DISTINCTS
Numéro d'observation
22005
Date d'ajout
09/06/2004
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 08.06.2004 NOMMANT M.DARDE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT
Numéro d'observation
20337
Date d'ajout
02/06/2004
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 01.06.2004 A PRONONCE LA JONCTION A L'EGARD DE LA SAS EDITIONS PONCHET PLAN NET ET JOINT CETTE PROCEDURE A L'ENCONTRE DES : SA VILO DISTRIBUTION, SARL VILO INTERNATIONAL, SA INDUSTRIES GRAPHIQUES DE PARIS,SARL VILO ECONOMIE, SARL SOCIETE NOUVELLE DES EDITIONS MARVAL, SA FINEST, SAS EDITIONS DE L'AMATEUR-LES PUBLICATIONS ET LA LIBRAIRIE DE L'AMATEUR D4ART ET D'ANTIQUITES, SARL SOCIETE NOUVELLE ADAM BIRO, SARL SOCIETE NOUVELLE DES EDITIONS RAMSAY SOUS PATRIMOINES DISTINCTS
Numéro d'observation
85465
Date d'ajout
18/02/2004
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN DATE DU 17.02.2004, L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL SOUS LE NUMERO 040109, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 07.10.2003, ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE M.ROCHE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT M.ATLAN ADMINISTRATEUR MAITRE LAFONT 25 RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARIS AVEC POUR MISSION DE ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION,REPRESENTANT DES CREANCIERS MAITRE COURTOUX 62 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS, ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION D'UNE DUREE EXPIRANT LE 17.08.2004. LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU REPRESENTANT DES CREANCIERS DANS LES DEUX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PARUTION AU B.O.D.A.C.C.
Numéro d'observation
85467
Date d'ajout
18/02/2004
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 17.02.2004 A PRONONCE LA JONCTION DES PROCEDURES OUVERTES CE JOUR A SAVOIR : LA SARL VILO INTERNATIONAL - SA INDUSTRIES GRAPHIQUES DE PARIS -SARL VILO ECONOMIE - SARL SOCIETE NOUVELLES DES EDITIONS MARVAL- SA FINEST - SAS EDITIONS DE L'AMATEUR LES PUBLICATIONS ET LA LIBRAIRIE DE L'AMATEUR D'ART ET D'ANTIQUE - SARL SOCIETE NOUVELLE ADAM BIRO - SARL SOCIETE NOUVELLE DES EDITIONS RAMSAY A CELLE OUVERTE LE 13.01.2004 A L'ENCONTRE DE LA SA VILO DISTRIBUTION SOUS PATRIMOINES DISTINCTS
Numéro d'observation
78671
Date d'ajout
30/01/2004
Description
DEMISSION POUR ORDRE DE ELMALEH ANNE NOM D'USAGE CHOCRON EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 23/07/2003
Numéro d'observation
78670
Date d'ajout
30/01/2004
Description
DEMISSION POUR ORDRE DE CHOCRON LAURENT EN QUALITE DE ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 23/07/2003
Numéro d'observation
78669
Date d'ajout
30/01/2004
Description
DEMISSION POUR ORDRE DE CHOCRON ARMAND EN QUALITE DE ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 23/07/2003
Numéro d'observation
77715
Date d'ajout
27/01/2004
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, EN DATE DU 27.01.2004.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).