Entreprise : ETABLISSEMENTS ROBERT LAPLANTE - SIREN 305 811 374
Identité
(Entreprise radiée le 08/01/1999)
Dénomination
ETABLISSEMENTS ROBERT LAPLANTE
SIREN (siège)
305 811 374
Date d'immatriculation au RNE
16/03/1976
Date de fin de la personne morale
15/03/2075
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
500000 Francs
Adresse du siège
16 RUE DU CLOCHER 87000 LIMOGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAUGIER JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LIMOGES
Nom, Prénom(s)
WASIER SEVERINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
DESERTINES
Nom, Prénom(s)
MANSOUX BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LIMOGES
Nom, Prénom(s)
WASIER JEAN-PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1940
Commune de résidence
DESERTINES
Nom, Prénom(s)
BOUYSSE GHISLAINE
Nom d'usage
WASIER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1944
Commune de résidence
DESERTINES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/05/1996
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/03/1976
Siret
30581137400027
Enseigne
ETS ROBERT LAPLANTE
Code APE
524T
Origine du fonds
Autre
Activité principale
OPTIQUE MEDICALE ET SCIENTIFIQUE VENTE DE TOUS ARTICLES S'Y RATTACHANT.
Code APRM
3250BP - Fabrication de lunettes de protection
Adresse
16 RUE 16 RUE DU CLOCHER
87000 , LIMOGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
109
Date d'ajout
08/01/1999
Description
Radiation du RCS le 08/01/1999 avec effet au 31/05/1996 SUPPRESSION DU FONDS
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4639
Date d'ajout
22/12/1998
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 16/12/98, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF A COMPTER DU 16/12/98
Numéro d'observation
2193
Date d'ajout
20/05/1996
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 15/05/96, JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC POURSUITE DE L'ACTIVITE DE 15 JOURS ET REPORTANT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 1.1.1996 MANDATAIRE LIQUIDATEUR : ME URBAIN 2 PLACE WINSTON CHURCHILL LIMOGES
Numéro d'observation
1693
Date d'ajout
11/04/1996
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 03/04/96, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: MR GOURSAUD REPRESENTANT DES CREANCIERS: Maitre PH.URBAIN 2 PLACE WINSTON CHURCHILL 87000 LIMOGES DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 01/04/96 A COMPTER DU 03/04/96
Numéro d'observation
1556
Date d'ajout
02/04/1996
Description
Déclaration de cessation des paiements DEPOT DE BILAN A LA DATE DU 1.4.1996
Numéro d'observation
4760
Date d'ajout
02/12/1994
Description
(Divers) CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A CPTER DU 31.10.1994
Numéro d'observation
582
Date d'ajout
05/02/1993
Description
(Divers) NOM. DE MR JEAN PIERRE WASIER EN QUALITE DE PCA ET ADM. EN REMPT DE MR ROBERT LAPLANTE - NOM. DE MME WASIER NEE BOUYSSE GHISLAINE EN QUALITE DE DG ET ADM. EN REMPT DE MME LAPLANTE NEE GALTIE PAULE - NOM. DE MELLE WASIER SEVERINE EN QUALITE D'ADM. EN REMPT DE MR LAPLANTE PATRICK A COMPTER DU 25/01/1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CLOTURE DE LIQUIDATION POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).