Entreprise : SOCIETE MERIDIONALE DE MECANIQUE - SIREN 305 589 764
Identité
(Entreprise radiée le 02/07/2021)
Dénomination
SOCIETE MERIDIONALE DE MECANIQUE
Sigle
SOMERIMEC
SIREN (siège)
305 589 764
Date d'immatriculation au RNE
14/04/1976
Date de fin de la personne morale
13/04/2075
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
121959.21 EUR
Adresse du siège
530 RUE GASTON TEISSIER 30000 NIMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
530 ET 544
5
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOLLARD NATACHA , MARIE , IRENE
Nom d'usage
GUIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Poulx
Nom, Prénom(s)
GUIER NOEL , EMMANUEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Poulx
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1976
Siret
30558976400011
Enseigne
MERIDIONALE DE MECANIQUE MERIDIONALE DE MECANIQUE
Code APE
2932Z - Fabrication d'autres équipements automobiles
Code APRM
2932ZZ - Fabrication d'autres équipements automobiles
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
FABRICATION REPARATION ET VENTE DE TOUS MATERIELS POUR VEHICULES ET ENGINS DE TRAVAUX
Code APRM
2932ZZ - Fabrication d'autres équipements automobiles
Code APRM
2932ZZ - Fabrication d'autres équipements automobiles
Adresse
530-544 RUE 530-544 Rue Gaston Tessier
30000 , Nîmes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
530 ET 544
5
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F05/006387
Date d'ajout
18/07/2005
Description
Transformation de la SA en SARL. Nomination des Gerants. à compter du 28.02.2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3-467
Date d'ajout
16/01/2003
Description
NOMINATION DE MR MOLLARD EUGENE AUX FONCTIONS DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL SUIVANT P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 20.12.2002 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 16.01.2003 LE REVEIL DU MIDI DU 09.10.2003 Date d'effet : 20 décembre 2002
Numéro d'observation
5229
Date d'ajout
11/06/2001
Description
MME TAPP JOHANNA EPOUSE MOLLARD, DEMEURANT A NIMES 6 IMPASSE VIVALDI NEE LE 3.10.48 A MARSEILLE A ETE NOMMEE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MME GUIER NATACHA SUIVANT P.V. DE L'A.G.O. DU 29.9.2000 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 11.6.2001 LE REVEIL DU MIDI 24.5.2001 Date d'effet : 29 septembre 2000
Numéro d'observation
9137
Date d'ajout
05/12/1995
Description
DU PROCES VERBAL DE L'A.G.O. DU 29.09.95, CHANGEMENT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE. PARTANT: MR BOUILHERES PIERRE NOUVEAU: C.B. AUDIT DONT LE SIEGE EST A NIMES, IMMEUBLE BBC, 242 RUE CLAUDE NICOLAS LEDOUX ETANT PRECISE QUE LA SARL CABINET JACQUES HERNANDEZ, COMMISSAIRE AUX COMP TES SUPPLEANT, RESTE INCHANGE DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 5.12.95 LE COMMERCIAL DU GARD 21.11.95
Numéro d'observation
9085
Date d'ajout
07/12/1994
Description
FIN DES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE DE MR CUSY ANDRE A COMPTER DU 25.11.94 NOMINATION EN QUALITE DE NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : MR BOUILHERES PIERRE (ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT) ET NOMINATION EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : LA SARL CABINET JACQUES HERNANDEZE DONT LE SIEGE SOCIAL EST NIMES 17 RUE JEANNE D'ARC A COMPTER DU 25.11.94 SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 25.11.94 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 7.12.94 LE COMMERCIAL DU GARD DU 29.11.94
Numéro d'observation
7026
Date d'ajout
21/09/1994
Description
DU PROCES VERBAL DE L'A.G.E. DU 21.7.94, IL RESSORT: QUE SUITE AU DECES DE MR CLAUDE BESCOS, MR NOEL GUIER, DEMEURANT A NIMES GALERIE RICHARD WAGNER - LI BECARUT - APPART.4019, NE LE 5.9.66 A LA TRON- CHE A ETE NOMME ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MR BESCOS CLAUDE A COMPTER DU 21.7.94 QUE SUITE A LA DEMISSION DE MME BESCONS NEE BARTHELEMY LUCIE, MME NATACHA MOLLARD EPOUSE GUIER, NEE LE 6.7.67 A NIMES, DEMEURANT A NIMES, GALERIE RICHARD WAGNER, LI BECARUT - APPART.4019, A ETE NOMMEE ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MME BESCOS LUCIE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21.7.94, IL RESSORT: QUE SUITE AU DECES DE MR BESCOS CLAUDE, MR EUGENE MOLLARD DEMEURANT A NIMES 6 IMPASSE VIVALDI, A ETE NOMME P.D.G. EN REMPLACEMENT DE MR BESCOS CLAUDE DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 21.9.94 LE COMMERCIAL DU GARD 6.9.94
Numéro d'observation
4114
Date d'ajout
10/06/1993
Description
NOMINATION DE MR MOLLARD EUGENE NE LE 28.6.46 A TLEMCEN ALGERIE NTE FRSE DT NIMES 6 IMAPSSE VIVALDI EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LA STE EN REMPLACEMENT DE MME FEVRIER JANINE DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 2.4.93 MR MOLLARD EST NOMME DIRECTEUR GENERAL DE LA STE AU 2.4.93 SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU2.4.93 SUIVANT P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 2.4.93 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 10.6.93 LE REVEIL DU MIDI DU 6.5.93
Numéro d'observation
8134
Date d'ajout
28/11/1989
Description
SUIVANT PV DE L'AGE TENUE LE 7.11.89 AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL A LA SOMME DE 800.000 FRS DEPOT AU GREFFE LE 28.11.89 JO : LE REVEIL 24.11.89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 23 mars 1976 - LE REPUBLICAIN D'UZES du 13 mars 1976
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).