Entreprise : SCI JACQUES DAVIEL - SIREN 305 589 715
Identité
Dénomination
SCI JACQUES DAVIEL
Sigle
SCI JACQUES DAVIEL
SIREN (siège)
305 589 715
Date d'immatriculation au RNE
28/10/2002
Début d’activité
26/03/1970
Date de fin de la personne morale
27/10/2069
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'achat, la prise à bail et la location de tous immeubles ou droits immobiliers, et l'exploitation desdits biens ou droits, et plus particulièrement l'acquisition d'appartements situés à Laval, 36 rue Ambroise paré
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
43905.32 EUR
Adresse du siège
36 RUE AMBROISE PARE 53000 LAVAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANCHARD MICHELINE , MARTHE , ANGELE
Nom d'usage
D'ORNANO
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Saint-Ouen-des-Toits
Nom, Prénom(s)
D'ORNANO GERARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
Saint-Ouen-des-Toits
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/03/1970
Siret
30558971500013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'achat, la prise à bail et la location de tous immeubles ou droits immobiliers, et l'exploitation desdits biens ou droits, et plus particulièrement l'acquisition d'appartements situés à Laval, 36 rue Ambroise paré
Autres Activités
L'achat, la prise à bail et la location de tous immeubles ou droits immobiliers, et l'exploitation desdits biens ou droits, et plus particulièrement l'acquisition d'appartements situés à Laval, 36 rue Ambroise paré
Adresse
36 RUE AMBROISE PARE
53000 , LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1233
Date d'ajout
26/02/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/01/2019 : Partant : SASSIER Philippe, Associé Partant : CHAPUIS Thierry, Associé Partant : MASSIOT Philippe, Gérant, Associé Nouveau : D'ORNANO Micheline, Marthe, Angèle, Gérant, Associé Changement de qualité : D'ORNANO Gerard, Associé devient Gérant, Associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).