Entreprise : PHOTO GAITE MONTPARNASSE - SIREN 305 545 618
Identité
Dénomination
PHOTO GAITE MONTPARNASSE
SIREN (siège)
305 545 618
Date d'immatriculation au RNE
13/04/1976
Début d’activité
13/04/1976
Date de fin de la personne morale
12/04/2075
Date de clôture
28/02
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
VENTE PHOTO, CINE, SON, ELECTRONIQUE
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
23 RUE DE LA PEPINIERE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUYADER LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1945
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
HUERTAS CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1944
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LATAPIE PHILIPPE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1941
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LATAPIE CHRISTINE
Nom d'usage
CHARLANNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Vouille
Nom, Prénom(s)
WERNDORFER WILLIAM
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Maisons Alfort
Dénomination
SOCIETE DE GESTION ET CONTROLE SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
13/04/1976
Siret
30554561800020
Nom commercial
SHOP - PHOTO
Enseigne
SHOP-PHOTO
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
VENTE PHOTO, CINE, SON, ELECTRONIQUE
Adresse
RUE JEAN ZAY
75014 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/11/1987
Siret
30554561800038
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Activité principale
Commerces de détail d'optique
Adresse
23 RUE DE LA PEPINIERE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1976B0216611
Date d'ajout
03/11/2017
Description
ORDONNANCE DU 26-10-2017 -du Président du tribunal de commerce de Paris prononçant la clôture du plan de cession.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
82750
Date d'ajout
22/01/2001
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 11.01.2001 NOMMANT M. BERTRAND JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PRECEDEMENT DESIGNE
Numéro d'observation
81895
Date d'ajout
08/12/1987
Description
.SUIVANT JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 1987, ARRETE LE PLAN DE CESSION, FIXE LA DUREE DU PLAN A 24 MOIS DEISGNE PENDANT CETTE DUREE MELAFONT COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN AVEC LA MISSION PREVUEA L'ARTICLE 67 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 - MET FIN A LA MISSION DE ME LAFONT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR - MAINTIENT ME AYACHE REPRESENTANT DES CREANCIERS JUSQU'A LA FIN DE LA PROCEDURE DEVERIFICATION DES CREANCES
Numéro d'observation
36746
Date d'ajout
26/06/1987
Description
.PAR JUGEMENT DU 4 JUIN 1987, OUVERTURE D'UNE PROCEDURE GENERALE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE 87-1475 - PRONONCE LA RESOLUTION DU CONCORDAT - DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 21 MAI 1987 - ME LAFONT ADMINISTRATEUR - ME AYACHE REPRESENTANT DES CREANCIERS - L'ADMINISTRATEUR CI-DESSUS DESIGNE OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI AURA POUR MISSION D'ASSURER SEUL L'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE
Numéro d'observation
31700
Date d'ajout
22/05/1987
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 21 MAI 1987 AU GREFFE DE PARIS
Numéro d'observation
65281
Date d'ajout
08/09/1986
Description
.HOMOLOGATION DU CONCORDAT - JUGEMENT DU 24 AVRIL 1986
Numéro d'observation
8971
Date d'ajout
10/02/1984
Description
.PAR JUGEMENT DU 20 JANVIER 1984, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A AUTORISE LA SOCIETE PHOTO GAITE MONTPARNASSE ASSISTEE DE ME PAVEC A POURSUIVRE SON ACTIVITE PAR LA VOIE DIRECTE JUSQU'A LA FIN DES OPERATIONS DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET MAINTENIR LA RENUMERATION MENSUELLE BRUTE DE MR LOUIS NAVILLE PDG A 25000 FRANCS DANS LE REGLEMENT JUDICIAIRE
Numéro d'observation
34462
Date d'ajout
23/06/1983
Description
.PAR JUGEMENT DU 2 JUIN 1983, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS AUTORISE LA SOCIETE SHOP PHOTO ASSISTEE DE ME PAVEC A POURSUIVRE SON ACTIVITE PAR VOIE DIRECTE POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE SIX MOIS ET MAINTENIR LA RENUMERATION MENSUELLE BRUTE DE MR LOUIS NAVILLE PDG A 25000 FRANCS DANS LE REGLEMENT JUDICIAIRE
Numéro d'observation
17925
Date d'ajout
23/03/1983
Description
.PAR ORDONNANCE DEPOSEE LE 17 FEVRIER 1983, MR LE JUGE-COMMISSAIRE A AUTORISE LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DIRECTE POUR UNE PERIODE DE 3 MOIS DANS LE REGLEMENT JUDICIAIRE
Numéro d'observation
12989
Date d'ajout
02/03/1983
Description
.REGLEMENT JUDICIAIRE N° 83R62 - JUGEMENT DECLARATIF DU 10 FEVRIER 1983 - DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DU 17 JANVIER 1983 - MEPAVEC SYNDIC
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).