Entreprise : NAUDIN ET FILS - SIREN 305 524 076
Identité
Dénomination
NAUDIN ET FILS
SIREN (siège)
305 524 076
Date d'immatriculation au RNE
02/03/1976
Début d’activité
01/01/1976
Date de fin de la personne morale
01/03/2026
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/1977
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Travaux d'aménagements paysagers, prestations de service, travaux publics, négoce de matériaux, d'enrobés, location de matériels.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
196500 EUR
Adresse du siège
MONTARDIT 09230 MONTARDIT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NAUDIN FREDERIC , JEAN , LUCIEN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Saint-Girons
Nom, Prénom(s)
NAUDIN MARIE-FRANCE , FRANCOISE , LAURENCE
Nom d'usage
COUZINET
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Cazères
Nom, Prénom(s)
NAUDIN NADINE , ANNE , MARIE , ELISE
Nom d'usage
SOUQUET
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Cazères
Nom, Prénom(s)
DAIDE ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Toulouse Cedex 3
Nom, Prénom(s)
NAUDIN DIDIER , MICHEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Cescau
Dénomination
EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse Cedex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1976
Siret
30552407600018
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
MONTARDIT
09230 , MONTARDIT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
30552407600026
Code APE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Adresse
RTE DE FOIX
09200 , MONTJOIE-EN-COUSERANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/1998
Siret
30552407600034
Code APE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES **** ETABLISSEMENT EXPLOITE A TITRE PRINCIPAL ****
Adresse
LD CARSALADE
31220 , CAZERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Saint Gaudens a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Toulouse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F01/000876
Date d'ajout
03/07/2001
Description
L'ETS SIS LIEU DIT CARSALADE, ZONE INDUSTRIELLE 31220 CAZERES, DEVIENT ETS PRINCIPAL, LE SIEGE SOCIAL RESTANT FIXE 09230 MONTARDIT ET DEPENDANT DU RCS DE FOIX. date d'effet : 21/06/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/03/1976
Description
Historique des observations RCS : A COMPTER DU 01/01/96, OUVERTURE D'UN FONDS SECONDAIRE SIS A MONTJOIE (09) *** A COMPTER DU 16/01/98, AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 100 000 F A 1 000 000 F ; MODIFICATION DE LA DENOMINATION, ANCIENNE : "SOCIETE ARIEGEOISE D'AMENAGEMENT FORESTIER ET AGRICOLE NAUDIN ET FILS" INSERTION : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 30/01/98 *** Mention du 07/06/2001 : L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL QUI ETAIT EXPLOITE EN LOCATION GERANCE A 09230 MONTARDIT EST REPRIS PAR LE PROPRIETAIRE, MR NAUDIN JEAN. L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS A 09200 MONTJOIE DEVIENT PRINCIPAL . *** Mention du 11/07/2001 : A COMPTER DU 21/06/2001 L'ETABLISSEMENT SIS LD CARSALADE 31220 CAZERES DEVIENT PRINCIPAL *** Mention du 03/04/2002 : CHANGEMENT DE GERANT : A compter du : 15/02/2002 Ancien gérant : MR NAUDIN JEAN Nouveau gérant : MR NAUDIN DIDIER NOMINATION D'UN FONDE DE POUVOIR: MR NAUDIN PIERRE Annonce légale : GAZETTE ARIEGEOISE DU 15/03/2002 ***
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
No DE GESTION FOIX 76 B 8
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).