Entreprise : COMPTOIR PIPIER DU CENTRE - SIREN 305 476 061
Identité
(Entreprise radiée le 13/10/2021)
Dénomination
COMPTOIR PIPIER DU CENTRE
SIREN (siège)
305 476 061
Date d'immatriculation au RNE
06/12/1993
Fermeture de l'établissement - 30547606100034
- Date d'effet de la fermeture : 19/08/1994
Fermeture de l'établissement - 30547606100026
- Date d'effet de la fermeture : 15/11/1993
Date de fin de la personne morale
05/12/2036
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
RUE DE BORDEAUX 17800 PONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRESON DIDIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Cognac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/08/1994
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/11/1993
Siret
30547606100034
Code APE
514S
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Toutes opérations concernant la fourniture de bureau de tabacs en gros et ainsi que tous marchands ambulants, articles de fumeurs articles de Paris, bimbeloterie et annexes, confiserie, biscuiterie et boissons non alcoolisées
Adresse
RUE Route de Bordeaux
17800 , Pons - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/11/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30547606100026
Code APE
514S
Adresse
92 AV FRANCOIS MITTERRAND
36000 , CHATEAUROUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8938
Date d'ajout
13/10/2021
Description
Radiation d'office du RCS Saintes le 13/10/2021 avec effet au 13/10/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
29/01/2009
Description
: Par jugement en date du 29 janvier 2009, le Tribunal de Commerce de Saintes,a désigné Monsieur André RENOUX en qualité de Juge Commissaire suppléant
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/06/1994
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 28/06/1994.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
06/12/1993
Description
Autres jugements : LE 22 MAI 1995 DEPOT CESSATION DES PAIEMENTS LE 1ER JUIN 1995 JGT REDRESSEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION JUDICIAIRE DATE CESSATION DES PAIEMENTS : LE 22 MAI 1995 JUGE COMMISSAIRE : M. RENAUD LIQUIDATEUR : ME DEVOS-BOT 14 RUE ST FRANCOIS - SAINTES
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 19/08/1994.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).