Entreprise : INTERNATIONAL DECOR - SIREN 305 460 818
Identité
Dénomination
INTERNATIONAL DECOR
SIREN (siège)
305 460 818
Date d'immatriculation au RNE
16/06/1967
Date de fin de la personne morale
15/06/2066
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
304135.79 EUR
Adresse du siège
RTE D ALLARMONT 88110 CELLES-SUR-PLAINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 9
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMANTOWICZ ALBERT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1932
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
BICHET MICHEL , LUCIEN , EUGENE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1943
Commune de résidence
RAON L'ETAPE
Nom, Prénom(s)
LORRAIN JANINE , MARIE-THERESE
Nom d'usage
BICHET
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1937
Commune de résidence
RAON L'ETAPE
Nom, Prénom(s)
BICHET LUCIEN , CHARLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1916
Nom, Prénom(s)
SA SOCIETE FERCO RCS , PARIS , B , 652 , 041 , 146
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/06/1967
Siret
30546081800019
Enseigne
INTERNATIONAL DECOR
Code APE
366A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Fabrication et vente en gros de tous articles de bijouterie fantaisie médailles insignes et tous décors articles de Paris études d'esthétique industrielle
Adresse
RTE route d'Allarmont
88110 , Celles-sur-Plaine - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 9
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1708
Date d'ajout
04/03/2020
Description
Par jugement du 03/03/2020, le tribunal de commerce d'Epinal a prononcé la reprise de la liquidation judiciaire et désigné la SELARL VOINOT et ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES-146 rue Jean Mermoz-88100 SAINTE MARGUERITE comme liquidateur
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3696
Date d'ajout
16/07/2012
Description
Radiation du RCS le 16/07/2012 Par jugement en date du 10/07/2012, le tribunal de Commerce d'EPINAL a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la Liquidation Judiciaire.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Dié ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Epinal. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Epinal décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
991
Date d'ajout
11/06/2008
Description
Changement de juge-commissaire PAR JUGEMENT EN DATE DU 11/06/2008, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT DIE DES VOSGES A DESIGNE M. ROUSSAT EN QUALITE DE NOUVEAU JUGE-COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE M.THIRION
Numéro d'observation
356
Date d'ajout
02/03/2007
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 28/02/2007 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT DIE DES VOSGES A NOMME M. THIRION EN QUALITE DE NOUVEAU JUGE-COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE M. CHEVRIN
Numéro d'observation
1532
Date d'ajout
11/12/2003
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 10.12.2003, MR CHRISTIAN CHEVRIN A ETE NOMME EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE
Numéro d'observation
354
Date d'ajout
23/03/1994
Description
JUGEMENT DU TC SAINT DIE LE 23.03.1994 MODIFIANT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 01.09.1992 -
Numéro d'observation
1497
Date d'ajout
16/12/1993
Description
Liquidation judiciaire JUGEMENT DU TC SAINT DIE LE 15.12.1993. MANDATAIRE LIQUIDATEUR : P.DELATTRE
Numéro d'observation
1065
Date d'ajout
22/09/1993
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire régime général JUGEMENT DU TC SAINT DIE LE 22.09.93 - JUGE COMMISSAIRE : MARCEL GERARDIN - REPRESENTANT DES CREANCIERS : P.DELATTRE 5 RTE DE MARZELAY 88100 ST DIE - ADMINISTRATEUR AVEC MISSION D'ASSISTANCE : M.KREBS YVES - DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS FIXEE AU 20.07.93 - PERIODE D'OBSERVATION DE 6 MOIS JUSQU'AU 23 MARS 1993 -
Numéro d'observation
1389
Date d'ajout
04/11/1991
Description
DECISION DE NE PAS DISSOUDRE LA STE MALGR{ PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL AG 15.7.91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MODIFICATION DU 02.05.86 : PAR AGE DU 28.06.85, MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES LOIS N.81.1160 ET 81.1162 DU 30.12.81, N.83.1 DU 03.01. 83 ET N.83.353 DU 30.04.83 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 995 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304 135.79 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).