Entreprise : SAS BERNARD CHABRUN - SIREN 305 376 154
Identité
Dénomination
SAS BERNARD CHABRUN
SIREN (siège)
305 376 154
Date d'immatriculation au RNE
02/03/1976
Début d’activité
01/01/1976
Date de fin de la personne morale
01/03/2075
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Tous travaux de charpente, menuiserie, couverture, zinguerie et d'une manière générale tous travaux se rapportant au bâtiment ainsi que l'achat, la vente de matériaux se rapportant à la construction et à l'aménagement d'habitation ou de bâtiment.
Code APE
4391A - Travaux de charpente
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
29 RUE DE LA LIBERATION 53150 MONTSURS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHABRUN GUILLAUME
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
MONTSURS
Nom, Prénom(s)
CHABRUN MAGALI
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1978
Commune de résidence
MONTSURS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1976
Siret
30537615400012
Code APE
4391A - Travaux de charpente
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Tous travaux de charpente, menuiserie, couverture, zinguerie et d'une manière générale tous travaux se rapportant au bâtiment ainsi que l'achat, la vente de matériaux se rapportant à la construction et à l'aménagement d'habitation ou de bâtiment.
Adresse
29 RUE DE LA LIBERATION
53150 , MONTSURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
30537615400020
Code APE
4391A - Travaux de charpente
Activité principale
Travaux de charpente
Adresse
RTE DE DEUX EVAILLES
53150 , MONTSURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2027
Date d'ajout
25/03/2020
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/03/2020 : Partant : SOFIDEM LADONNE représentée par BOISGONTIER Joël, Commissaire aux comptes titulaire Partant : CHEMINEAU Marc, Commissaire aux comptes suppléant Journal:Le publicateur Libre du 02.04.2020
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).