Entreprise : MAISONS INDIVIDUELLES DE GASCOGNE - SIREN 305 365 181
Identité
Dénomination
MAISONS INDIVIDUELLES DE GASCOGNE
Sigle
MIG 32
SIREN (siège)
305 365 181
Date d'immatriculation au RNE
25/01/1976
Date de fin de la personne morale
24/01/2026
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
RTE NATIONALE 32330 MOUCHAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TEJEDOR ANGEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1933
Commune de résidence
CASTELNAU D'AUZAN
Nom, Prénom(s)
CARRARO GERARD
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
EAUZE
Nom, Prénom(s)
PEROTTO JEAN-LOUIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
CONDOM
Nom, Prénom(s)
JEGUN JACQUES
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
MONTREAL DU GERS
Nom, Prénom(s)
MIEUSSENS CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1945
Commune de résidence
GONDRIN
Nom, Prénom(s)
MIEUSSENS PIERRE
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1931
Commune de résidence
GONDRIN
Nom, Prénom(s)
GENESI JEAN-CLAUDE
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
EAUZE
Nom, Prénom(s)
BULFONI PIERRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
CONDOM
Nom, Prénom(s)
APARICIO MICHEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
EAUZE
Nom, Prénom(s)
GOURGUES ALAIN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
CONDOM
Dénomination
ENTREPRISE GENERALE ANGELI-PORTERIE
Qualité
Membre
Commune de résidence
JEGUN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/01/1976
Siret
30536518100018
Code APE
741E
Origine du fonds
Création
Activité principale
IDEM A L'OBJET SOCIAL
Adresse
RTE
32330 , MOUCHAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2878
Date d'ajout
10/12/1991
Description
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR : DUFFAU ALBERT A COMPTER DU 09/04/87
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1423
Date d'ajout
16/06/1989
Description
DEMISSION D'UN MEMBRE : MIGLIORINI JOSEPH A COMPTER DU 17/11/86
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
NOUVEAUX MEMBRES A COMPTER DU 01.04.1977 - APARICIO MICHEL - GOURGUES ALAIN - PEROTTO JEAN LOUIS - JEGUN JACQUES - TEJEDOR ANGEL - NOUVEAU MEMBRE A COMPTER DU 01.07.1980 - CARRARO GERARD - NOUVEAU MEMBRE A COMPTER DU 01.03.1981 - SARL ENTREPRISE GENERALE ANGELI PORTERIE NOUVEAU MEMBRE A COMPTER DU 19.10.1981 - BULFONI PIERRE DEMISSION DE M. MIGLIORINI JOSEPH A COMPTER DU 17.11.1986.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).