Entreprise : SOCIETE D'EXPLOITATION A. DOSTON ET FILS - SIREN 305 318 545
Identité
Dénomination
SOCIETE D'EXPLOITATION A. DOSTON ET FILS
SIREN (siège)
305 318 545
Date d'immatriculation au RNE
24/02/1976
Début d’activité
01/01/1976
Date de fin de la personne morale
23/02/2026
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
FABRICATION, TRANSFORMATION, VENTE DE PIECES DE CHAUDRONNERIE ET DE MECA NO-SOUDURE-CABLAGE DE MATERIEL ELECTRIQUE.
Code APE
2408
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
116 AV FRANCOIS MITTERRAND 65600 SEMEAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOSTON ACHILLE , ERNEST
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1923
Commune de résidence
SEMEAC
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1976
Siret
30531854500012
Code APE
2408
Origine du fonds
Autre
Activité principale
FABRICATION, TRANSFORMATION, VENTE DE PIECES DE CHAUDRONNERIE ET DE MECA NO-SOUDURE-CABLAGE DE MATERIEL ELECTRIQUE.
Adresse
116 AV FRANCOIS MITTERRAND
65600 , SEMEAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
784
Date d'ajout
02/11/1982
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 04.10.82, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TAR- BES A DECLARE CLOTURER POUR EXTINCTION DU PASSIF LES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA STE D'EXPLOITATION A DOSTON ET FILS A COMPTER DU 04/10/82
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
22/04/1982
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 08.03.82, LE TRIBUNAL DE COMMERCE A CONDAM NE MR DOSTON ACHILLE GERANT DE LA STE A COMBLER LE PASSIF DANS LA STE D'EXPLOITATION A. DOSTON ET FILS. A COMPTER DU 08/03/82
Numéro d'observation
833
Date d'ajout
02/10/1980
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1980, LE TRIBUNAL A DECLARE CONVERTIR EN LIQUIDATION DE BIENS LE REGLEMENT JUDICIAIRE PRONONCE AU PROFIT DE LA STE D'EXPLOITATION A. DOSTON ET FILS PAR LE JUGE- MENT DU 19 NOVEMBRE 1979 ET NOMME ME FOURNOU POUR REMPLIR LES FONC TIONS DE SYNDIC. A COMPTER DU 15/09/80
Numéro d'observation
72
Date d'ajout
06/03/1980
Description
MENTION D'OFFICE : PAR ORDONNANCE DE MR LE JUGE COMMISSAIRE EN DATE DU 28.02.80 LE TRIBUNAL A AUTORISE LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION PAR LA STE D'EXPLOITATION A. DOSTON ET FILS DE SON COMMERCE POUR LA DUREE DE TROIS MOIS. A COMPTER DU 28/02/80
Numéro d'observation
933
Date d'ajout
03/12/1979
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 1979 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES A PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA STE D'EXPLOITATION A. DOS TON ET FILS. FIXE AU 19 NOVEMBRE 1979 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ET NOMME ME FOURNOU DEMEURANT A TARBES - 4 RUE MARECHAL FOCH POUR REMPLIR LES FONCTIONS DE SYNDIC. A COMPTER DU 19/11/79
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 20 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 048.98 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).