Entreprise : GROLLEAU - SIREN 305 273 724
Identité
Dénomination
GROLLEAU
Sigle
SEG
SIREN (siège)
305 273 724
Date d'immatriculation au RNE
25/09/1978
Début d’activité
01/01/1976
Date de fin de la personne morale
24/09/2077
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Conception et fabrication d'enveloppes métalliques de gestion et de distribution d'énergie, de solutions innovantes pour les environnements complexes ; Tous travaux de tôlerie industrielle, construction métallique, chaudronnerie, fabrication et intégration électrique et informatique de matériel électrique et électronique, notamment pour les équipements urbain, télécom, énergie et transport ; Achat, vente, commercialisation et intégration de produits en béton préfabriqué.
Code APE
2712Z - Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
Capital social
1421052.5 EUR
Adresse du siège
RUE DU MOULIN DE LA BUIE 49310 MONTILLIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COSTA FLAVIA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1991
Commune de résidence
20149 MILAN
Nom, Prénom(s)
DENNIEL KAREN , GWENAELLE , MARIE-ANGE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Commune de résidence
Lys-Haut-Layon
Nom, Prénom(s)
BARBIER FRANCOIS , PIERRE , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Haguenau
Nom, Prénom(s)
MARBACH LAURENT
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Cholet
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
NEUILLY SUR SEINE
Dénomination
ACTIVE'INVEST
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Dénomination
SYO
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
4681 HERMALLE SOUS ARGENTEAU (OUPEYE)
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1976
Siret
30527372400024
Code APE
2712Z - Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Conception et fabrication d'enveloppes métalliques de gestion et de distribution d'énergie, de solutions innovantes pour les environnements complexes ; Tous travaux de tôlerie industrielle, construction métallique, chaudronnerie, fabrication et intégration électrique et informatique de matériel électrique et électronique, notamment pour les équipements urbain, télécom, énergie et transport ; Achat, vente, commercialisation et intégration de produits en béton préfabriqué.
Adresse
RUE DU MOULIN DE LA BUIE
49310 , MONTILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/05/2019
Siret
30527372400040
Nom commercial
ECO COLLECTOOR
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La commercialisation de tout matériel électrique et électronique, et plus spécifiquement la vente ou la location de bornes de collecte et de recyclage de contenants, ainsi que la fourniture de prestations de services s'y rapportant
Adresse
34 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1989
Siret
30527372400032
Code APE
283C
Adresse
RUE DES RADARS
91350 , GRIGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2019B215758
Date d'ajout
10/08/2022
Description
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 30-04-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saumur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Angers. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Angers décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1702
Date d'ajout
12/09/2000
Description
P.V. DU 21/07/00 - APPROBATION DU TRAITE DE FUSION DE LA SOCIETE GROLLEAU PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE JPC HOLDING (RCS SAUMUR B 388 063 141) MONTANT DE L'APPORT : 6 821.666 F. AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL D'UNE SOMME DE 677.400 F - ET DE LA SOCIETE GOELAND INDUSTRIES (RCS SAUMUR B 388 061 483), MONTANT DE L'APPORT : 31 300.694 F. AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL D'UNE SOMME DE 590.500 F. LA DATE D'EFFET DE LA FUSION A ETE FIXEE AU 01/10/99. REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL DE 1 512.000 F POUR LE RAMENER DE 2 779.900 F A 1 267.900 F. Date d'effet : 21/07/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).