Entreprise : CONSTRUCTIONS BATIMENTS LANDAIS - SIREN 305 255 796
Identité
Dénomination
CONSTRUCTIONS BATIMENTS LANDAIS
SIREN (siège)
305 255 796
Date d'immatriculation au RNE
02/03/1976
Date de fin de la personne morale
01/03/2075
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
213.43 EUR
Adresse du siège
AV DU MARECHAL FOCH 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AGRICOLE LUCIEN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1933
Commune de résidence
Dax
Nom, Prénom(s)
BRUSCAND GUY
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1929
Nom, Prénom(s)
DANGUIN JEAN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1942
Commune de résidence
Dax
Nom, Prénom(s)
DARRAMBIDE JEAN-CLAUDE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Tartas
Nom, Prénom(s)
DARRAMBIDE JEAN-CLAUDE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
Tartas
Nom, Prénom(s)
DEGOS RENE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Nom, Prénom(s)
DELSOL JACQUES
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1938
Commune de résidence
Dax
Nom, Prénom(s)
DUMUR RENE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1945
Commune de résidence
Seignosse
Nom, Prénom(s)
GES ANDRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1925
Commune de résidence
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Nom, Prénom(s)
GOMES MORAIS ORLINDO
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Dax
Nom, Prénom(s)
HONTARREDE DENIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Nom, Prénom(s)
LESPESSAILLES LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1925
Nom, Prénom(s)
MORAS JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Dax
Nom, Prénom(s)
MOTHES GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Dax
Nom, Prénom(s)
MOTHES ANDRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1924
Commune de résidence
Peyrehorade
Nom, Prénom(s)
SANGLA FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1941
Commune de résidence
Dax
Nom, Prénom(s)
VALVERDE RAYMOND
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1933
Dénomination
SARL LESPESAILLES
Qualité
Membre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/06/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
09/01/1976
Siret
30525579600024
Code APE
5560
Origine du fonds
Création
Activité principale
Faciliter le développement de l'activité économique de ses membres
Adresse
AV DU MARECHAL FOCH
40990 , SAINT-PAUL-LES-DAX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1632
Date d'ajout
22/06/1989
Description
Suivant ordonnance de référé en date du 15.03.89 le tribunal de grande instance de Dax a désigné Me Michel Jun 1 bis rue Ballande Dax en qualité de liquidateur du G.I.E. Co.Ba. Land. À compter du 15/03/89
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 400.00 FRF nouveau montant : 213.43 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).