Entreprise : SA MOB LE GEANT DU CONFORT - SIREN 305 243 198
Identité
Dénomination
SA MOB LE GEANT DU CONFORT
Sigle
LE GEANT DU CONFORT
SIREN (siège)
305 243 198
Date d'immatriculation au RNE
10/07/1979
Début d’activité
25/06/1975
Date de fin de la personne morale
09/07/2074
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1980
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
VENTE DE MEUBLES ET ARTICLES ELECTRO-MENAGER
Code APE
6421
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
74 BD DE LA LIBERTE 59400 CAMBRAI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUNY PIERRE , HERVE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
Saint-Quentin
Nom, Prénom(s)
DUFOUR MARTINE
Nom d'usage
GUNY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Saint-Quentin
Nom, Prénom(s)
GUNY HERVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1906
Commune de résidence
Saint-Quentin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/06/1975
Siret
30524319800028
Nom commercial
MOB LE GEANT DU CONFORT
Enseigne
MOB LE GEANT DU CONFORT.
Code APE
6421
Origine du fonds
Création
Activité principale
VENTE DE MEUBLES ET ARTICLES ELECTRO-MENAGER
Adresse
74 BD DE LA LIBERTE
59400 , CAMBRAI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
22/11/1994
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1994, LE TRIBU NAL DE COMMERCE DE CAMBRAI A PRONONCE LA CLOTURE P OUR EXTINCTION DU PASSIF LES OPERATIONS DE LA LIQU IDATION JUDICIAIRE DE LA SA MOB.
Numéro d'observation
1039
Date d'ajout
15/07/1986
Description
D'OFFICE : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE CAMBRAI, 74, BD DE LA LIBERTE A SAINT QUENTIN, 119, RUE D'ISLE A COMPTER DU 12.02.86, L'ETS DE CAMBRAI DEVIENT ETS SECONDAIRE.
Numéro d'observation
1321
Date d'ajout
29/12/1982
Description
ETS SECONDAIRE SIS A SAINT QUENTIN, 27, BD VICTOR HUGO DONNE EN LOCATION GERANCE A LA SARL MOBILIS A COMPTER DU 01.06.82.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
10/07/1979
Description
Historique : - IMATRICULATION PRINCIPALE EFFECTURE E AU RCS DE CAMBRAI 76 B 43 - ETAB. SECONDAIRES DE ST QUENTIN - FONDS CREES. - DUREE DE LA STE : 99 ANS A COMPTER DU 5.8.75 11.9.1980- INSC MOD - CAPI TAL PORTE DE 200.000 A 300.000 FRANCS. - ETABLISSE MENT SECONDAIRE SIS A ST QUENTIN, 119 A 123 RUE D' ISLE ( ET 76 RUE MICHELET )-VENTE DE MEUBLES ET D' ELECTRO-MENAGER ET EN GENERAL DE TOUT CE QUI CONCE RNE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON, A L'ENSEIGNE " MOB - LE GEANT DU CONFORT " - FONDS ACQUIS PAR ACHT AU PRIX STIPULE DE 900.000 FRS A DATER DU 1.6.1981 D E LA STE ELECTRONIQUE DE PICARDIE - EXPLOITATION D IRECTE. 12.2.86 - INSC MOD- ANCIEN SIEGE SOCIAL : 74 BOUL DE LA LIBERTE 59400 CAMBRAI. - NOUVEAU SIE GE : 119 RUE D'ISLE 02100 ST QUENTIN - P.D.G. : GU NY PIERRE. DEPOT AU GREFFE DU 7.2.1986 - NO 1244 J OURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 13/14 .12.1985
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
4.7.86 - INSC MOD - PAR JUGEMENT EN DATE DU 3 JUIN 1986 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAMBRAI A PRONONC E LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA S.A. MOB - JUGE COMMISSAIRE : MR DUEZ - ADMINISTRATEUR : MAITRE B ONDROIT 11 RUE DES CORDIERS A CAMBRAI. - REPRESENT ANT DES CREANCIERS : MAITRE LESTOILLE 10 RUE ST-GE RY A CAMBRAI. 14.10.1986- INSC.MOD. PAR JUGEMENT E N DATE DU 7.10.1986 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAM BRAI A PRONONCE LA CONVERSION EN LIQUIDATION JUDIC IAIRE DE LA SOCIETE MOB - REPRESENTANT DES CREANCI ERS ET LIQUIDATEUR : MAITRE PERIN II RUE DES CORDI ER A CAMBRAI -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).