Entreprise : SYLVIE GRANGE - BERTRAND PIRODON - FRANCK VACHER - JULIEN DOUCEDE - DAVID DERMANOUKIAN - SIREN 305 150 245
Identité
(Entreprise radiée le 04/03/2019)
Dénomination
SYLVIE GRANGE - BERTRAND PIRODON - FRANCK VACHER - JULIEN DOUCEDE - DAVID DERMANOUKIAN
Sigle
H.O.R.
SIREN (siège)
305 150 245
Date d'immatriculation au RNE
30/06/2000
Date de fin de la personne morale
29/06/2035
Forme juridique
SCP d'huissiers
Capital social
171360 EUR
Adresse du siège
12 RUE DE LA CAMILLE 69600 OULLINS-PIERRE-BENITE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRANGE SYLVIE , LUCIENNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Oullins
Nom, Prénom(s)
PIRODON BERTRAND , BENOIT , GUILLAUME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
DOUCEDE JULIEN , OLIVIER , JEAN , FELIX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1983
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
DERMANOUKIAN DAVID , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
VACHER FRANCK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
CHRISTOPHE LEFEVRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villeurbanne
Dénomination
GROUPE ACTICONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Villeurbanne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/04/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30515024500028
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
7 RUE LOUIS AULAGNE
69600 , OULLINS-PIERRE-BENITE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 81
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/07/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/04/2008
Siret
30515024500036
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
12 RUE DE LA CAMILLE
69600 , OULLINS-PIERRE-BENITE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/013070
Date d'ajout
04/03/2019
Description
Radiation en date du 04/03/2019 - Clôture des opérations de liquidation (Assemblée générale en date du 15/01/2019).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/049350
Date d'ajout
02/10/2018
Description
Cessation totale d'activité à compter du 16/07/2018
Numéro d'observation
F18/049350
Date d'ajout
02/10/2018
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 16/07/2018 - Siège de la liquidation : 12 Rue de la Camille 69600 OULLINS - Publicité dans un journal d'annonces légales : Les Echos du 21/09/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).