Entreprise : GALYON - SIREN 305 149 999
Identité
Dénomination
GALYON
SIREN (siège)
305 149 999
Date d'immatriculation au RNE
27/01/2000
Date de fin de la personne morale
26/01/2036
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2001
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
282030.68 EUR
Adresse du siège
47 RTE DE MARTIGNY 71420 GENELARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAMPSEIX GILLES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CAUCHY FABRICE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHAUMONT PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SARL EUROGATEAU
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
L'IMMOBILIERE D'ILE DE FRANCE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/1986
Siret
30514999900040
Code APE
158F
Origine du fonds
Autre
Activité principale
FABRICATION PREPARATION CULINAIRES STOCKAGE MARCHANDISES
Adresse
47 RTE 47 Route de Martigny
71420 , Génelard - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/08/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1986
Siret
30514999900032
Code APE
158F
Adresse
Z I DU CHAMP DU VILLAGE
71120 , CHAROLLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 41
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/004493
Date d'ajout
28/06/2022
Description
Ordonnance du président en date du 28/06/2022 désignant Monsieur Patrick Degabriel en qualité de juge commissaire en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/001040
Date d'ajout
09/03/2017
Description
Ordonnance du président en date du 20/01/2017 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur BOUILLET Patrice en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
1709
Date d'ajout
11/06/2002
Description
DANS LE CADRE DU PLAN DE CESSION, VENTE DU FONDS D'INDUSTRIE DE FABRICA- TION ET PREPARATIONS CULINAIRES, STOCKAGE DE MARCHANDISES SIS 47 ROUTE DE MARTIGNY 71420 GENELARD, A LA SAS LES DELICES DE JANICE (RCS MACON 439 843 327) Date d'effet : 11 octobre 2001
Numéro d'observation
3486
Date d'ajout
17/12/2001
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 11/10/2001 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON A ARRETE LE PLAN DE CESSION DE LA STE GALYON SA ET A NOMME ME PICARD DEMEURANT 22 RUE DES CORDIERS 01000 BOURG EN BRESSE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN Date d'effet : 11 octobre 2001
Numéro d'observation
2882
Date d'ajout
17/10/2001
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 09/10/2001, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON A DESIGNE : - MR MARTEL LOUIS EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE TITULAIRE - MR AMPAUD ALAIN EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT A CONFIRME : - ME JEAN JACQUES DESLORIEUX EN SES FONCTIONS DE REPRESENTANT DES CREANCIERS; - ME MAURICE PICARD EN SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE; ME PICARD A LA MISSION CONFIEE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON Date d'effet : 09 octobre 2001
Numéro d'observation
2881
Date d'ajout
17/10/2001
Description
PAR ORDONNANCE EN DATE DU 27/09/2001 MME FRANCOISE MASSON-BERRA, PRESIDENT DE CHAMBRE FAISANT FONCTION DE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE DIJON A DESIGNE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON COMME JURIDICTION DE RENVOI AUX LIEU ET PLACE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON, EMPECHE DE STATUER, DE L'AFFAIRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SA GALYON. Date d'effet : 27 septembre 2001
Numéro d'observation
2226
Date d'ajout
21/08/2001
Description
JUGEMENT DU 27/07/2001 AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 14/09/2001
Numéro d'observation
1850
Date d'ajout
28/06/2001
Description
JUGEMENT DU 22/06/2001 AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 05/01/2002 Date d'effet : 22 juin 2001
Numéro d'observation
33
Date d'ajout
09/01/2001
Description
JUGEMENT EN DATE DU 05/01/2001 PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL JUGE COMMISSAIRE...........: M CHOPIN REPRESENTANT DES CREANCIERS: ME DESLORIEUX MEMBRE DE LA SCP BOUILLOT DESLORIEUX ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ADMINISTRATEUR(S) ............ : ME PICARD MAURICE 22 RUE DES CORDIERS 01000 BOURG EN BRESSE AVEC POUR MISSION D'ASSISTER LA SOCIETE A COMPTER DU 05/01/2001 Date d'effet : 05 janvier 2001
Numéro d'observation
8827
Date d'ajout
29/12/2000
Description
DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS EN DATE DU 29/12/2000 Date d'effet : 29 décembre 2000
Numéro d'observation
7613
Date d'ajout
12/09/2000
Description
DEMISSION DE M SCHILLING YANN DE SES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL Date d'effet : 10 janvier 2000
Numéro d'observation
431C
Date d'ajout
16/04/1999
Description
NON DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE (CAPITAUX PROPRES DEVENUS INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL)
Numéro d'observation
1069C
Date d'ajout
24/09/1997
Description
SIEGE SOCIAL TRANSFERE DE CHAROLLES A GENELARD 47 ROUTE DE MARTIGNY Date d'effet : 25 août 1997
Numéro d'observation
936C
Date d'ajout
20/08/1997
Description
CAPITAL PORTE A 1.850.000 F Date d'effet : 27 juin 1997
Numéro d'observation
935C
Date d'ajout
20/08/1997
Description
NON DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE (CAPITAUX PROPRES DEVENUS INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAROLLES A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. DEBUT ACTIVITE FLEURIEU S/SAONE : 03.01/76 DEBUT ACTIVITE MACON : 01/04/81 DEBUT ACTIVITE CHAROLLES : 01/08/86 La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 850 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 282 030.68 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 07 novembre 1986 -No A-812 - LE COURRIER DE SAONE ET LOIRE du 09 août 1986
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).