Entreprise : SIMOP - SIREN 304 971 641
Identité
(Entreprise radiée le 10/10/2017)
Dénomination
SIMOP
Sigle
SIMOP
SIREN (siège)
304 971 641
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1975
Fermeture de l'établissement - 30497164100085
- Date d'effet de la fermeture : 30/09/2017
Fermeture de l'établissement - 30497164100010
- Date d'effet de la fermeture : 15/09/2008
Fermeture de l'établissement - 30497164100028
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2017
Fermeture de l'établissement - 30497164100036
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2012
Fermeture de l'établissement - 30497164100051
- Date d'effet de la fermeture : 01/02/1995
Fermeture de l'établissement - 30497164100069
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2017
Fermeture de l'établissement - 30497164100077
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/2013
Fermeture de l'établissement - 30497164100093
- Date d'effet de la fermeture : 30/04/2013
Fermeture de l'établissement - 30497164100101
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2017
Date de fin de la personne morale
30/12/2074
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1525000 EUR
Adresse du siège
10 RUE RICHEDOUX 50480 SAINTE-MERE-EGLISE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FEREY VALERY , ALBERT , ROGER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Caen
Nom, Prénom(s)
FEREY GUILLAUME
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Barneville-Carteret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2007
Siret
30497164100077
Code APE
2229A - Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Activité principale
Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Adresse
ALL DU DAUPHINE
26300 , BOURG-DE-PEAGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI SUD
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
30497164100036
Code APE
2223Z - Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Activité principale
Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Adresse
LD LE BROUILLAUD
33650 , SAINT MEDARD D'EYRANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2012
Siret
30497164100093
Code APE
2222Z - Fabrication d'emballages en matières plastiques
Activité principale
Fabrication d'emballages en matières plastiques
Adresse
ALL DU BEDAT
33650 , SAINT MEDARD D'EYRANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30497164100028
Code APE
2222Z - Fabrication d'emballages en matières plastiques
Activité principale
Fabrication d'emballages en matières plastiques
Adresse
50310 , LE HAM - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/09/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30497164100010
Code APE
2229A - Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Activité principale
Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Adresse
LE MOULIN
50390 , SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 15
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/12/1975
Siret
30497164100085
Code APE
2229A - Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
la participations directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles
Adresse
10 RUE 10 rue de Richedoux
50480 , Sainte-Mère-Eglise - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/10/2012
Siret
30497164100101
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion sédentaire de l'activité commerciale de bureaux.
Adresse
136 RUE LEON JOUHAUX
78500 , SARTROUVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
136 A 138
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/05/1993
Siret
30497164100051
Code APE
252H
Origine du fonds
Apport
Activité principale
fabrication et commercialisation de tous matériels outillage et objets les plus divers en matière plastique et matière assimilée.
Adresse
RTE DE COURTEMANCHE
80500 , MONTDIDIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1995
Siret
30497164100069
Code APE
2222Z - Fabrication d'emballages en matières plastiques
Activité principale
Fabrication d'emballages en matières plastiques
Adresse
ZI LA ROSERAIE
80500 , MONTDIDIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2465
Date d'ajout
10/10/2017
Description
Radiation du RCS le 10/10/2017 avec effet au 30/09/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/006178
Date d'ajout
11/09/2017
Description
Radiation en date du 11/09/2017 par suite de cessation complète d'activité, dans le ressort du Tribunal où la société est immatriculée à titre secondaire, à compter du 31/07/2017
Numéro d'observation
15753
Date d'ajout
08/09/2017
Description
Radiation. Cessation d'activité le 31/07/2017
Numéro d'observation
1661
Date d'ajout
01/08/2014
Description
Fermeture d'un établissement hors ressort : RCS de BORDEAUX (3302)
Numéro d'observation
932
Date d'ajout
17/04/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/03/2013 : Partant : KPMG, Commissaire aux comptes titulaire - Partant : LEFEVRE Thierry, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : SAS KPMG AUDIT NORMANDIE, Commissaire aux comptes titulaire - Nouveau : SAS KPMG AUDIT OUEST, Commissaire aux comptes suppléant - Changement de qualité : FEREY Valery Albert Roger, Directeur général devient Président - Changement de qualité : FEREY Guillaume, Président devient Directeur général - L'agriculteur normand du 18/04/2013 - PV des décisions de l'associé unique du 27/03/2013
Numéro d'observation
2381
Date d'ajout
11/12/2012
Description
Ouverture d'un établissement hors ressort : RCS de VERSAILLES (7803)
Numéro d'observation
2278
Date d'ajout
06/10/2008
Description
Transfert du siège social et de l'étab pal à compter du 15.09.08 : anc : le Moulin 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte / nv : 10 rue Richedoux 50480 Sainte-Mère-Eglise - pv du 15.09.08 - l'agriculteur normand du 02.10.08
Numéro d'observation
424
Date d'ajout
18/02/2008
Description
Chgt de président à compter du 01/01/2008 : anc : M FEREY Valéry ( devient directeur général) - nv : Mr FEREY Guillaume - PV DU 13/12/07 - L'AGRICULTEUR NORMAND DU 14/02/08
Numéro d'observation
210
Date d'ajout
25/01/2008
Description
Chgt de commissaires aux comptes à compter du 28/03/2007 : titulaire : anc : AUDIT EXPERTISES SA / nv : KPMG SA - suppléant : anc : Mr Burnel Jacques - nv : Mr Lefèvre Thierry - pv du 28/03/07 - l'agriculteur normand du 24/01/08
Numéro d'observation
357
Date d'ajout
05/02/2007
Description
NOTIFICATION INTERGREFFE DU TC DE ROMANS SUR ISERE : OUVERTURE DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS ALLEE DU DAUPHINE 26300 BOURG DE PEAGE A COMPTER DU 01/02/2007
Numéro d'observation
1054
Date d'ajout
26/04/2004
Description
SUIV AGE DU 16/02/04- CHANG.FORME JURIDIQUE : ANC/MENTION : SAD - NLLE/MENTION : SAS - PARTANS : FEREY ARMEL (PCS)- FEREY GUILLAUME (MD)- FEREY BRIGITTE (MCS) - BAFEX (MCS) - HEBERT BERNARD (MCS) - FEREY VALERIE (PDD) NOUVEAU PRESIDENT : FEREY VALERY - GAZETTE DE LA MANCHE DU 14/04/04 Date d'effet : 16/02/2004
Numéro d'observation
626
Date d'ajout
03/03/2003
Description
ACHAT DE LA BRANCHE D'ACTIVITE "ASSEMBLAGE-FINITION-PEINTURE DES SEPARATEURS" A LA SA FRANCEAUX RCS VERSAILLES 558 500 542. POUR UN PRIX DE 98 675 EUROS - OPP:SIEGE DE LA SOCIETE FRANCEAUX ACTE SSP DU 31/01/03/LA SEMAINE DE L'ILE DE FRANCE DU 18/02/03 Date d'effet : 31/01/2003
Numéro d'observation
664
Date d'ajout
08/03/2001
Description
Augmentation du capital CONVERSION DES PARTS ET DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS ANCIENNE MENTION : 10.000.000 F NOUVELLE MENTION : 1.525.000 EUROS AGM DU 27.02.01 ; PUB : PRESSE DE LA MANCHE DU 06.03.01 Date d'effet : 27/02/2001
Numéro d'observation
2368
Date d'ajout
12/10/1999
Description
CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE : ANCIENNE FORME : SOCIETE ANONYME NOUVELLE FORME : SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE NOUVELLE COMPOSITION DE LA SOCIETE : MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE : M. ARMEL FEREY, MME BRIGITTE FEREY M. BERNARD HERBERT, LA STE BAFEX PRESENTEE PAR M. ARMEL FEREY - PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE : M. ARMEL FEREY - MEMBRES DU DIRECTOIRE: M. VALERY FEREY, M. GUILLAUME FEREY - PRESIDENT DU DIRECTOIRE : M. VALERY FEREY AGE DU 29/09/99 - (PUB: PRESSE DE LA MANCHE DU 01/10/99) Date d'effet : 01/10/1999
Numéro d'observation
1148
Date d'ajout
30/04/1997
Description
SUIVANT AG DU 26.03.97, NOMME MR FEREY VALERY DEMEURANT 27 RUE ECUYERE A CAEN ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MR FEREY GUILLAUME A COMPTER DU 26.03.97 (GAZETTE MANCHE DU 02.05.97)
Numéro d'observation
2887
Date d'ajout
30/11/1996
Description
RESILIATION DE LA LOCATION GERANCE DE LA BRANCHE D'ACTIVITE`MANUTENTION STOCKAGE'CONSENTIE A LA SAS DANPLAST MOULAC QUI A PRIS FIN LE 14/09/96. (PUBLICITE:L'AGRICULTEUR NORMAND DU 21/11/96).
Numéro d'observation
2888
Date d'ajout
30/11/1996
Description
APPORT DE LA BRANCHE D'ACTIVITE:`MANUTENTION--STOCKAGE'EXPLOITE A LE MOULIN ST SAUVEUR LE VICOMTE AU PROFIT DE LA SAS DANPLAST MOULAC A COMPTER DU 14/09/96.
Numéro d'observation
2036
Date d'ajout
07/09/1995
Description
PROROGATION LOCATION-GERANCE DE LA BRANCHE D'ACTIVITE`MANUTENTION STOCKAGE' AU PROFIT DE LA STE DANPLAST MOULAC POUR UNE DUREE DE NEUF MOIS A COMPTER DU 01/04/95.
Numéro d'observation
1023
Date d'ajout
28/04/1995
Description
CHANGEMENT COM.AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT- PARTANTS:MM.JEAN HAMELIN ET THIERRY LECARDONNEL- NOUVEAUX:TITULAIRE-STE AUDIT-EXPERTISES LE QUESNOY-50300-ST MARTIN DES CHAMPS,SUPPLEANT:MR JACQUES BURNEL DT ST MARTIN DES CHAMPS. AGO DU 10/03/95.PUBLICITE:PRESSE DE LA MANCHE DU 22/04/95.
Numéro d'observation
2720
Date d'ajout
17/11/1994
Description
MISE EN LOCATION GERANCE DE LA BRANCHE D'ACTIVITE `MANUTENTION-STOCKAGE' AU PROFIT DE LA STE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE`DANPLAST MOULAC'POUR UNE DUREE DE SIX MOIS A COMPTER DU 01/10/94. (PUBLICITE:PRESSE DE LA MANCHE DU 28/09/94)
Numéro d'observation
2867
Date d'ajout
15/11/1993
Description
MENTION D'OFFICE-INTER-GREFFE- ETAB.SECONDAIRE HORS RESSORT-FOND DE COURTEMANCHE-80500-MONTDIDIER AU 02/05/93.RCS AMIENS 93B289.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/11/1993
Description
Historique des observations RCS : -IMMATRICULATION PRINCIPALE EFFECTUEE AU TC DE CHERBOURG
Numéro d'observation
2188
Date d'ajout
31/08/1993
Description
Augmentation du capital POUR LE PORTER DE 4.150.000F A 10.000.000F.B)CHANG.DENOMINATION-ANC:STE INDUSTRIELLE DE MOULAGES DES PLASTIQUES,NOUVELLE:SIMOP. AGE DU 26/07/93.PUBLICITE:PRESSE DE LA MANCHE DU 13/08/93.
Numéro d'observation
2054
Date d'ajout
12/08/1993
Description
Augmentation du capital POUR LE PORTER DE 3.400.000F A 4.150.000F SUITE A FUSION/ABSORPTION AVEC LA STE BLAISE SA DONT LE SIEGE EST A MONTDIDIER-80500-(SOCIETE ABSORBEE). AGE DU 7/05/93.PUBLICITE:PRESSE DE LA MANCHE DU 29/05/93.
Numéro d'observation
1802
Date d'ajout
13/07/1993
Description
APPORT/FUSION DE LA STE ARMOPLAST RCS 92B186 AU 7/05/93. (ACTIVITE `FABRICATION ET COMMERCIALISATION DE PIECES TECHNIQUES EN MATIERE PLASTIQUE)A STE SAUVEUR LE VTE LE MOULIN.PUBLICITE:PRESSE DE LA MANCHE DU 29/05/93.MONTANT:NEANT.
Numéro d'observation
1186
Date d'ajout
07/05/1993
Description
Modification de la composition du conseil d'administration ADMINISTRATEUR PARTANT:MME FEREY AGNES.NOUVEAU:MR FEREY GUILLAUME DT A PARIS-75016-50 AVENUE FOCH.AGO DU 19/02/93.PUBLICITE:GAZETTE DE LA MANCHE DU 30/04/93.
Numéro d'observation
2100
Date d'ajout
16/09/1991
Description
CREATION ETAB.COMPLEMENTAIRE:LE HAM-50310-MONTEBOURG AU 01/12/75.
Numéro d'observation
1115
Date d'ajout
25/04/1991
Description
Départ d'administrateur(s) MR FEREY ERIC.NOUVEAU:MELLE FEREY AGNES DT A PARIS 10 RUE DE PRESBOURG. AGO DU 28/09/90.PUBLICITE:LA PRESSE DE LA MANCHE DU 28/03/91.
Numéro d'observation
2173
Date d'ajout
10/10/1990
Description
Augmentation du capital POUR LE PORTER DE 2.400.000F A 3.400.000F.B)DEPART DE MR FEREY ERIC DE SES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL,LEQUEL RESTE ADMINISTRATEUR.PV DU C.A. DU 30/06/90.PUBLICITE:LA PRESSE DE LA MANCHE DU 24/09/90.
Numéro d'observation
1601
Date d'ajout
31/07/1990
Description
FIN DE LA LOCATION GERANCE ET ACQUISITION DE LA BRANCHE`PLASTIQUE ARME' DE LA STE IND.FEREY FRERES A COMPTER DU 15/06/90.
Numéro d'observation
764
Date d'ajout
13/05/1987
Description
CREATION ETAB.SECOND. HORS RESSORT -ST MEDARD D'EYRANS A COMPTER DU 01/01/87
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).