Entreprise : LA VIBRATION INDUSTRIELLE - SIREN 304 830 250
Identité
Dénomination
LA VIBRATION INDUSTRIELLE
SIREN (siège)
304 830 250
Date d'immatriculation au RNE
11/12/1981
Date de fin de la personne morale
10/12/2080
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
55000 EUR
Adresse du siège
RTE D IRIGNY 69530 BRIGNAIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z I NORD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CUCINIERI GIUSEPPINA
Nom d'usage
COLORIO
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Chaponost
Nom, Prénom(s)
CUCINIERI DOMENICO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1927
Commune de résidence
Rome
Nom, Prénom(s)
COLORIO SERGE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Villeurbanne
Dénomination
SUZON JEAN LOUIS - DMT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
CHETTRIT ANDRÉ - DMT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1981
Siret
30483025000045
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Code APRM
2830ZZ - Fabrication de machines agricoles et forestières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente, fabrication de matériel vibrant
Code APRM
2830ZZ - Fabrication de machines agricoles et forestières
Code APRM
2830ZZ - Fabrication de machines agricoles et forestières
Adresse
RTE Route d'Irigny
69530 , Brignais - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Les Aigais zone industrielle Nord
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F13/017431
Date d'ajout
14/05/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 14/05/2013 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F13/017476
Date d'ajout
14/05/2013
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 14/05/2013 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F12/029239
Date d'ajout
31/07/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 31/07/2012 prononçant la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 03/08/2012. Liquidateur-judiciaire : Maître REVERDY 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03
Numéro d'observation
F12/025423
Date d'ajout
03/07/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 03/07/2012 prolongeant la période d'observation jusqu'au 13/08/2012, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F12/001349
Date d'ajout
10/01/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 10/01/2012 prolongeant la période d'observation jusqu'au 13/07/2012, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F11/025534
Date d'ajout
13/07/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 13/07/2011 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur RENAVENT Michel, Juge commissaire suppléant : Monsieur FLEURY Michel, Mandataire Judiciaire : Maître REVERDY 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03, Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Me Bruno SAPIN 174 RUE DE CRÉQUI 69003 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 15/06/2011
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM 10826 du 11/7/1985 - Siège social tranféré de 69008 LYON 4 Avenue de Pressensé à 69530 BRIGNAIS Zone Industrielle Nord Route d'Irigny à compter du 23/11/1984
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
et transfère son siège social de LA VERPILLIERE (Isère) à LYON (Rhône)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).