Entreprise : MERAPRE - SIREN 304 801 947
Identité
(Entreprise radiée le 20/09/2017)
Dénomination
MERAPRE
SIREN (siège)
304 801 947
Date d'immatriculation au RNE
17/12/1975
Date de fin de la personne morale
16/12/2074
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
457840 EUR
Adresse du siège
22 RUE ALEXANDRE DUMAS 75011 PARIS 11 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
22-24
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COQUEREAU PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Achard de Goulandre CLAIRE
Nom d'usage
Recher
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Achard de Goulandre JEAN-FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
FIDUS (SA)
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/07/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/12/1975
Siret
30480194700066
Nom commercial
ACHARD
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PRISE DE PARTICIPATIONS ET D'INTERETS DANS TOUTES SOCIETES, AFFAIRES ET ENTREPRISES, EXPLOITATION, ACQUISITION ET CESSION DE TOUS BREVETS ET DROITS D'EXPLOITATION
Adresse
22 RUE 22-24 rue Alexandre Dumas
75011 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
22-24
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/1982
Siret
30480194700058
Code APE
652E
Adresse
47 RUE SEDAINE
75011 , PARIS 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1975B0747552
Date d'ajout
20/09/2017
Description
Radiation. Fusion Absorption par SOCIETE COMMERCIALE METALLURGIQUE SAS RCS 552 021 032 le 21-07-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).