Entreprise : LINIERE DU RESSAULT - ETABLIS LAMERANT - SIREN 304 709 827
Identité
Dénomination
LINIERE DU RESSAULT - ETABLIS LAMERANT
SIREN (siège)
304 709 827
Date d'immatriculation au RNE
30/12/1975
Début d’activité
01/05/1975
Date de fin de la personne morale
29/12/2074
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
courtage en lin et importation de semences , importation de graines de lin de semences, l'activité de teillage et peignage du lin ainsi qu'à toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à l'industrie du lin et des céréales ou autres cultures industrielles et tous produits en résultant.
Code APE
1310Z - Préparation de fibres textiles et filature
Capital social
321300 EUR
Adresse du siège
LIEU DIT LE RESSAULT 27110 LE NEUBOURG FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEPREZ LAURENT , JOSEPH , ALBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1982
Commune de résidence
Évreux
Nom, Prénom(s)
DOUTTE DENIS , HENRI , EUGENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Louviers
Nom, Prénom(s)
LAMERANT PHILIPPE , JULES , LUCIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Le Neubourg
Nom, Prénom(s)
LAMERANT ANNE , CLAIRE , CLAUDINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1985
Commune de résidence
Le Neubourg
Nom, Prénom(s)
LENOIR GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Caen
Nom, Prénom(s)
LIEVENS GILLES , MAURICE , RAPHAEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Commune de résidence
Bosguérard-de-Marcouville
Nom, Prénom(s)
MAURICE JEAN-LOUIS , LEON , PAUL
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Claville
Nom, Prénom(s)
NEZ CLAUDE , LEON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1944
Commune de résidence
Saint-André-de-l'Eure
Nom, Prénom(s)
VALLEE LAURENT , GILBERT , YVES
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
le bosc du theil
Dénomination
COMPTABILITE ORGANISATION GESTION DE LA BASSE SEINE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Elbeuf
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1975
Siret
30470982700014
Code APE
1310Z - Préparation de fibres textiles et filature
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
courtage en lin et importation de semences , importation de graines de lin de semences, l'activité de teillage et peignage du lin ainsi qu'à toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à l'industrie du lin et des céréales ou autres cultures industrielles et tous produits en résultant.
Adresse
LIEU DIT LE RESSAULT
27110 , LE NEUBOURG - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1987
Siret
30470982700030
Code APE
512A
Adresse
14590 , MOYAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/12/1975
Description
Historique des observations depuis le 30/12/1975 : JOURNAL PUBLICATEUR : L'IMPARTIAL DES ANDELYS ANCIENNE DENOMINATION : LAMERANT FRERES ENGRAIS A compter du 01.07.1989: Vente d'une branche d'activité commerciale : vente d'engrais produits du sol et de collecte de toutes productions végétales à la COOPERATIVE CENTRALE AGRICOLE DE NORMANDIE - "COOP CAN" - S.SOC. CAEN (14000) - Quartier Folie Couvrechef - 4 Rue des Roquemonts par modification en date du 19.10.1989.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).