Entreprise : SCI VAUBAN - SIREN 304 707 870
Identité
Dénomination
SCI VAUBAN
SIREN (siège)
304 707 870
Date d'immatriculation au RNE
02/12/1980
Dissolution
Date de fin de la personne morale
01/12/2025
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
9604.29 EUR
Adresse du siège
7 BOULEVARD VAUBAN 59400 CAMBRAI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TILMANT PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
CAMBRAI
Nom, Prénom(s)
DUMORTIER PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
CAMBRAI
Nom, Prénom(s)
LOZE OLIVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
CREVECOEUR SUR L'ESCAUT
Nom, Prénom(s)
HETHUIN JEAN , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
ABANCOURT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/03/1975
Siret
30470787000016
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION, PROPRIETE ET ADMINISTRATION D'UN IMMEUBLE SIS A CAMBRAI 7 BOULEVARD VAUBAN.
Adresse
7 BOULEVARD VAUBAN
59400 , CAMBRAI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3932
Date d'ajout
03/05/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2020 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/05/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2020, liquidateur : TILMANT PIERRE, siège de la liquidation : 7 Boulevard Vauban 59400 Cambrai, parution de la publicité légale : La Gazette Nord Pas de Calais paru le 07/05/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1072
Date d'ajout
31/07/2001
Description
REGULARISATION : DEMISSION DE MR TILMANT JACQUES DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT ET NOMINATION DE MRS DUMORTIER PHILIPPE, LOZE OLIVIER ET HETHUIN JEAN MICHEL EN QUALITE DE CO-GERANTS. Date d'effet : 06/11/2000
Numéro d'observation
1070
Date d'ajout
31/07/2001
Description
REGULARISATION : NOMINATION DE MR TILMANT PIERRE EN QUALITE DE CO-GERANT PROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE DE 25 ANS SOIT JUSQU'AU 07.03.2025 Date d'effet : 26/02/2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 63 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 9 604.29 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).