Entreprise : COMBELLE - SIREN 304 580 236
Identité
Dénomination
COMBELLE
SIREN (siège)
304 580 236
Date d'immatriculation au RNE
24/10/1975
Début d’activité
24/10/1975
Date de fin de la personne morale
23/10/2074
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Fabrication et commercialisation d'articles de puériculture, articles en bois. Exploitation forestiere et industrie du bois en général.
Code APE
3109B - Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement
Capital social
413700 EUR
Adresse du siège
LE BOURG 15250 MARMANHAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PRIGENT CHARLES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Angers
Dénomination
C.F.M. - AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Ecouflant Cedex 01
Dénomination
PLASTI TEMPLE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Angers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/10/1975
Siret
30458023600012
Code APE
3109B - Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
puericulture,articles en bois,fabrication et commercialisation,exploitation forestiere,industrie du bois en général.
Adresse
LE BOURG
15250 , MARMANHAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F22/000651
Date d'ajout
16/02/2022
Description
Radiation suite au Jugement du tribunal de commerce d'Aurillac en date du 15/02/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/003025
Date d'ajout
17/11/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 17/11/2020 prononçant la liquidation judiciaire et l'arrêt du plan de cession.
Numéro d'observation
F20/000325
Date d'ajout
04/02/2020
Description
Ordonnance du Président en date du 04/02/2020 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur LE MANAC'H Gilles en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F19/002776
Date d'ajout
06/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 06/12/2019 prolongeant la période d'observation pour une durée de six mois et autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 07/06/2020.
Numéro d'observation
F19/001347
Date d'ajout
05/06/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 04/06/2019 prolongeant la période d'observation pour une durée de six mois et autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 07/12/2019.
Numéro d'observation
F18/003255
Date d'ajout
20/12/2018
Description
Le Tribunal de Commerce d'Aurillac par jugement en date du 18.12.2018 a nommé Monsieur BAC Jean-Louis en qualité de Juge Commissaire suppléant.
Numéro d'observation
F18/003139
Date d'ajout
07/12/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 07/12/2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur DEBLADIS Daniel, Mandataire judiciaire : Maître PETAVY Jean-François 6 rue Émile Duclaux 15000 Aurillac, Administrateur judiciaire : Selarl AJUP représentée par Maître WAUTOT Grégory 9 place de Jaude 63000 Clermont-Ferrand mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 01/11/2018
Numéro d'observation
F18/002747
Date d'ajout
24/10/2018
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 27/09/2018.
Numéro d'observation
F15/001989
Date d'ajout
24/07/2015
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : COMBELLE SAS Nouvelle mention : COMBELLE à compter du 03/06/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/10/1975
Description
Historique des observations RCS : JOURNAL DE CONSTITUTION : LE JOURNAL DU CANTAL. SARL TRANSFORMEE EN SA AGE DU 16.10.1990. ANCIENNE DENOMINATION : ETABLISSEMENTS MARCEL COMBELLE. TRANSFORMATION DE LA SA EN SAS A EFFET DU 7.10.02 A.G.E DU 7.10.2002.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).