Entreprise : ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT ALVES ET BRANCO - SIREN 304 539 927
Identité
Dénomination
ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT ALVES ET BRANCO
SIREN (siège)
304 539 927
Date d'immatriculation au RNE
26/12/1975
Début d’activité
01/10/1975
Date de fin de la personne morale
25/12/2074
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Entreprise de maçonnerie.
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Capital social
15854.7 EUR
Adresse du siège
14 CHE DE MAZURIE 31140 AUCAMVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUCROS JEROME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1975
Siret
30453992700059
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Entreprise de maçonnerie.
Adresse
14 CHE DE MAZURIE
31140 , AUCAMVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1987
Siret
30453992700034
Code APE
452B
Adresse
29 RUE ANDRE VASSEUR
31200 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/02/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/10/2006
Siret
30453992700042
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Activité principale
Construction d'autres bâtiments
Adresse
143 CHE DE NICOL
31200 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F15/009067
Date d'ajout
01/04/2015
Description
Par ordonnance en date du 1er avril 2015, le Président du tribunal de commerce de Toulouse a remplacé Me Olivier BENOIT dans ses fonctions de liquidateur par la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me Olivier BENOIT, 17 rue de Metz 31000 Toulouse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F14/025441
Date d'ajout
21/10/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 21/10/2014 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : Maître BENOIT Olivier 17 RUE DE METZ BP 7132 31071 TOULOUSE CEDEX 7.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 104 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 854.70 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).