Entreprise : SOCIETE ANDRE MARTIN ET FILS - SIREN 304 497 225
Identité
Dénomination
SOCIETE ANDRE MARTIN ET FILS
Sigle
AMF
SIREN (siège)
304 497 225
Date d'immatriculation au RNE
17/10/1975
Date de fin de la personne morale
16/10/2074
Date de clôture
31/08
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
38 AV DE LA REPUBLIQUE 91230 MONTGERON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MR CHAUMONT PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MR CAUCHY JEAN FABRICE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MR SAKSIK SAMUEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1929
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MR PECORARO PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1915
Commune de résidence
Aubervilliers
Nom, Prénom(s)
MR PECORARO GILBERT
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Sevran
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1991
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/04/1975
Siret
30449722500017
Code APE
6924
Origine du fonds
Création
Activité principale
Ste de transport de marchandises meubles et mobiliers et activité de garde-meubles. Transport routier-service de transport public de marchandises. Transport routier-location de véhicules automobiles de transports de marchandises.
Adresse
38 AV 38 AVE DE LA REPUBLIQUE
91230 , Montgeron - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23138
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
06/02/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 04 01 1996 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M piot , nom du liquidateur : Me Pierrel 211 Bd Vincent Auriol 75013 Paris
Numéro d'observation
10503
Date d'ajout
05/08/1991
Description
Le tribunal de commerce de Paris jugement du 14.06.91 rejette le plan déposé prononce la liquidation judiciaire et fixe le délai de déclaration de créances à 4 mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement : Rg 811772/90 pc 3165/90 sa André martin et fils Amf Maitien juge commissaire :m Gendrot juge suppléant : me piot met fin à la mission de me Facques administrateur 22 ave Victoria 75001 Paris maintient me Pierrel comme représentant des créanciers et le nomme Liquiateur 40 rue du cherche midi 75006 Paris à compter du 14.06.91
Numéro d'observation
17817
Date d'ajout
31/12/1990
Description
Tribunal de commerce de Paris jugement du 10.12.1990, redressement judiciaire régime général avec période d observation jusqu au 10.06.1991 déclaration de cessations des paiements Rg 811772/90 n de pc 3165/90 sa André martin et fils Amf 38 ave de la république 91230 Montgeron date de Cessationdes paiements : 30.03.90 juge commissaire : m Gendrot - juge suppléant : m piot administrateur : me Facques 22 ave Victoria 75001 Paris rep des créanciers : me Pierrel 40 rue du cherche midi 75006 Paris l administrateur ci dessus désigne outre les à compter du 10.12.1990
Numéro d'observation
43333
Date d'ajout
17/10/1975
Description
Création
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).