Entreprise : SINVIM ILE DE FRANCE SNC - SIREN 304 453 046
Identité
(Entreprise radiée le 03/12/2020)
Dénomination
SINVIM ILE DE FRANCE SNC
SIREN (siège)
304 453 046
Date d'immatriculation au RNE
18/02/2011
Date de fin de la personne morale
17/02/2025
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
75000 EUR
Adresse du siège
167 QUAI DE LA BATAILLE DE STALINGRAD 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOYER FRANCK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Paris La Défense Cedex
Nom, Prénom(s)
BECKER NICOLAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Paris 15e Arrondissement
Dénomination
BNP PARIBAS REAL ESTATE FINANCIAL PARTNER
Qualité
Autre
Commune de résidence
Issy-les-Moulineaux Cedex
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/05/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1983
Siret
30445304600027
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
5 AV KLEBER
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/01/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/05/2008
Siret
30445304600035
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
13 BD DU FORT DE VAUX
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/07/1975
Siret
30445304600043
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
l'acquisition de tous immeubles, parties D'immeubles, biens et droits immobiliers quelconques, l'acquisition de droits sociaux représentatifs de tels biens, l'équipement de tous terrains, Leurlotissement, la réalisation de tous travaux de construction, Latransformation ou l'aménagement D'immeubles ou ensembles immobiliers, et en particulier l'acquisition, après leur achèvement, de tous immeubles ou parties D'immeubles construits par les sociétés associées, soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés civiles de construction et de vente dont lesdites Societessont membres et, l'acquisition de droits sociaux détenus par les sociétés associées et représentatifs D'immeubles ou parties D'immeubles achèves construits par elles par l'intermédiaire de sociétés D'attribution, la vente, la prise A bail, la location ou la location-vente de Ces biens ainsi que la cession de tous droits sociaux représentatifs de tels biens, la gestion et l'administration de toutes opérations immobilières qu'elle participe ou non A celles-CI, la gestion de sociétés chargées de la réalisation desdites opérations, le cautionnement avec ou sans garantie hypothécaire de tous engagements relatifs A celles-CI, toutes opérations Commerciaes, notamment toutes opérations D'intermédiaire pour l'achat, la vente ou la cession des biens Susvises, la prise D'intérêts en France comme A l'étranger dans toutes sociétés ayant pour but la réalisation D'opérations visées A cet objet, Etgeneralement toutes opérations financières et commerciales se rapportant directement ou indirectement A son objet et susceptibles D'en faciliter la réalisation ou le développement
Adresse
167 QUAI 167 Quai de la Bataille de Stalingrad
92867 , Issy-les-Moulineaux Cedex - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/12/2020
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 15/10/2020 Dénomination de l'associé unique : BNP PARIBAS REAL ESTATE FINANCIAL PARTNER 400 071 981 Journal d'annonces légales : Les Petites Affiches en date du 28/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/02/2011
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/02/2011
Description
Société régie par la loi du 24.07.1966 et le décret du 23.03.1967 sur les sociétés commerciales SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).