Entreprise : SCI PLAINE ACHILLE - SIREN 304 366 644
Identité
(Entreprise radiée le 02/12/2020)
Dénomination
SCI PLAINE ACHILLE
Sigle
SCIPA
SIREN (siège)
304 366 644
Date d'immatriculation au RNE
25/10/2002
Date de fin de la personne morale
24/10/2024
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
8842.09 EUR
Adresse du siège
27 BD FAURIAT 42000 SAINT-ETIENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NERON-BANCEL MICHELLE , MARIE , MARCELLE
Nom d'usage
JACOB
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1913
Commune de résidence
Saint-Etienne
Nom, Prénom(s)
ROMAIN BRIGITTE , GABRIELLE , MARCELLE
Nom d'usage
JACOB
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1942
Commune de résidence
Saint-Etienne
Nom, Prénom(s)
JACOB FLORENCE , MARIE , CLAIRE
Nom d'usage
MARTIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
JACOB CHRISTIAN , YVES , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1943
Commune de résidence
SAINTE LUCIA ( CARAIBE )
Nom, Prénom(s)
JACOB MIREILLE , MARIE , CLAIRE
Nom d'usage
COCCHI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Sévrier
Nom, Prénom(s)
JACOB XAVIER , YVES , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1942
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LE GALL JEAN-MARIE , CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Nom, Prénom(s)
JACOB RAPHAELE , MARIE , CLAIRE
Nom d'usage
VERNAY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
FELDHOFER ERIKA , MARIA
Nom d'usage
JACOB
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1939
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/12/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30436664400017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
14 RUE SCHEURER KESTNER
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/01/2007
Siret
30436664400025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
la propriété la gestion et l'administration ainsi que l'exploitation pr location ou autrement de tous immeubles.
Adresse
27 BD 27 Boulevard Fauriat
42000 , Saint-Etienne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
04/05/2007
Description
: Transfert du siège social Ancien siège: 42000 SAINT-ETIENNE - 14 Rue SCHEURER KESTNER- A compter du 16/01/2007
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/10/2002
Description
Historique des observations depuis le 25/10/2002 : Mention du 25/10/2002 : REGULARISATION IMMATRICULATION RCS SOCIETE CIVILE LOI DU 15.5.2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).