Entreprise : SA SERRURERIE NAZAIRIENNE - SIREN 303 971 535
Identité
(Entreprise radiée le 17/07/2024)
Dénomination
SA SERRURERIE NAZAIRIENNE
SIREN (siège)
303 971 535
Date d'immatriculation au RNE
03/09/1975
Date de fin de la personne morale
02/09/2074
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
500200 EUR
Adresse du siège
4 B RUE BAPTISTE MARCET 44570 TRIGNAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRICARD ANNE-MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Thiers
Nom, Prénom(s)
LANG BARBARA , CHRISTINA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Pornichet
Nom, Prénom(s)
BRICARD PHILIPPE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Pornichet
Nom, Prénom(s)
BOY PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Nantes CEDEX 3
Nom, Prénom(s)
RETAILLEAU MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Nantes CEDEX 3
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/09/2011
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/1975
Siret
30397153500024
Code APE
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
serrurerie
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Adresse
4 B RUE BAPTISTE MARCET
44570 , TRIGNAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/09/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1981
Siret
30397153500032
Code APE
515F
Adresse
70 RTE DES QUATRE VENTS
44600 , SAINT-NAZAIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLE HEULIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
17/07/2024
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 17/07/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
17/07/2024
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
21/07/2014
Description
ORDONNANCE DU 15-07-2014. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M Philippe MARTIN
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
09/07/2013
Description
ORDONNANCE DU 01-07-2013. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M MOUSSET François-Xavier
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
03/07/2012
Description
ORDONNANCE de Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire EN DATE DU 11-06-2012 prononçant la clôture de la procédure de redressement judiciaire en application de l'Article R.631-43 du Code de Commerce.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
14/09/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire du 14/09/2011 prononçant la résolution du plan et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. J uge Commissaire : Mr Jean-François CHENEVAL Liquid ateur : Maître DUPONT Raymond 14 boulevard de la P aix 56005 Vannes Cedex
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
14/09/2011
Description
700020110914 DIVE20110914
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
12/01/2011
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce en date du 12/01/2011 nommant Mr Jean-François CHENE VAL en qualité de juge commissaire en remplacement de Mr Claude MERY
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
30/06/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire du 30/06/2010 arrêtant le plan de redressement de l'entreprise. Commissaire à l'exécution du plan : Maître DUPONT Raymond 14 boulevard de la Paix 5600 5 Vannes Cedex
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
16/12/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire du 16/12/2009 prolongeant la période d'observation jusqu'au 24/06/2010.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
24/06/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire du 24/06/2009 ouvrant une procédure de redressemen t judiciaire et fixant la fin de la période d'obse rvation au 24/12/2009. Cessation des paiements en date du 22/06/2009. Juge Commissaire : Mr Claude M ERY Mandataire judiciaire : Maître DUPONT Raymond 14 boulevard de la Paix 56005 Vannes Cedex Adminis trateur : Maître DOLLEY Armel 44 rue de Gigant 441 00 Nantes dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le dé biteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
13/04/2006
Description
225020060413 ********* Changement dans la direction Date d'effet de la formalité: 20/01/2006 Anc administrateur : Monsieur COURBET Charles René. Anc. president du conseil Adm. : Monsieur COURBET René. Anc administrateur : Monsieur COURBET Nicolas Frédéric. PDT DU C.A. & DIRECTEUR.GENER. : Monsieur BRICARD Philippe. ADMINISTRATEUR : Madame BRICARD Anne-Marie. ADMINISTRATEUR : Madame LANG Barbara Christina.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
28/09/2005
Description
966020050928 ********* Fermeture Etablissement Complémentaire Date d'effet de la formalité: 02/09/2005 LA VILLE HEULIN 44600 ST NAZAIRE SORT DU FONDS: DISPARITION
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
05/11/2003
Description
080020031105 ********* Modification du capital Date d'effet de la formalité: 21/02/2003 Changement de capital social de : 400160.00 EUR en : 500200.00 EUR STATUTS MIS EN HARMONIE AVEC LA LOI "NRE" du 15 mai 2001
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
08/08/2003
Description
225020030808 ********* Changement d'administrateur Date d'effet de la formalité: 30/04/2003 Anc administrateur : M. MALARD Michel André Albert. ADMINISTRATEUR : M. COURBET Nicolas Frédéric.
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
22/01/2003
Description
700020030122 MOLI20030122 ********* MODIFICATION Date d'effet de la formalité: 23/12/2002 Anc administrateur : M. JUMEL Jean-Claude Louis Robert. ADMINISTRATEUR : M. COURBET Charles René.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
03/09/1975
Description
Historique : Au 21/7/80 TRANSFORMATION de SARL EN S.A. - ADRESSE ANTERIEURE DU SIEGE SOCIAL & PRINCI PAL : ST-NAZAIRE 5 Av Hector Berlioz. - MODIFICATI ON DU 3/4/2000 : En AGE du 29/2/2000 AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL de 1 000 400 F à 2 624 878 F & C ONVERSION EN 400 160 Euros.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
03/09/1975
Description
Observations concernant l'établissement situé 4 Bi s rue Jean Baptiste Marcet 44570 Trignac : - FONDS ACQUIS par ACHAT au prix de 30.000 F de Mr JAMART René (RC 54 A 306)
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 14/09/2011.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).