Entreprise : EXPERDECO - SIREN 303 830 244
Identité
Dénomination
EXPERDECO
SIREN (siège)
303 830 244
Date d'immatriculation au RNE
04/02/1975
Début d’activité
01/01/1975
Date de fin de la personne morale
03/02/2065
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Prise à bail du fonds artisanal de décolletage exploité antérieurement par la société de fait PERRET JULIEN ET FILS.
Code APE
2562A - Décolletage
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
70 RTE DU GIFFRE 74970 MARIGNIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KRUGER HERVE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Annecy
Dénomination
SA AVVENS GALET OLDRA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Annecy
Dénomination
COTEST
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Thyez
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1975
Siret
30383024400024
Enseigne
EXPERDECO
Code APE
2562A - Décolletage
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
PRISE A BAIL DU FONDS ARTISANAL DE DECOLLETAGE EXPLOITE ANTERIEUREMENT PAR LA SCIETE DE FAIT PERRET JULIEN ET FILS
Adresse
70 RTE DU GIFFRE
74970 , MARIGNIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F17/000702
Date d'ajout
17/01/2017
Description
Prorogation/Réduction exceptionnelle de la date de clôture statutaire au 30/11/2016 à compter du 08/12/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Numéro d'observation
F07/004021
Date d'ajout
31/08/2007
Description
Changement de commissaire aux comptes suppléant MR ALLOMBERT CHRISTIAN CC TITULAIRE EST PARTANT. MR OLDRA FRANCOIS CC SUPPLEANT EST PARTANT. MR KRUGER HERVE NOUVEAU MEMBRE EST NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. SA AVVENS GALET OLDRA NOUVEAU MEMBRE EST NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE. DECISION A G EN DATE DU 29 JUIN 2007 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 3 AOUT 2007 date d'effet : 29/06/2007
Numéro d'observation
F00/003032
Date d'ajout
08/11/2000
Description
Changement de dénomination ANCIENNE DENOMINATION STE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PERRET JULIEN ET FILS DECOLLETAGE - EXPERDECO NOUVELLE : EXPERDERCO ANCIENNE FORME JURIDIQUE SARL CAPITAL 200 000 EUROS GERANT MR PERRET REGIS NOUVELLE FORME JURIDIQUE SA CAPITAL 300 000 EUROS PRESIDENT DU CA MR PERRET REGIS - ADMINISTRATEURS MME PERERT MICHELE - MME PAUPERT LOUISETTE - COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE MR ALLOMBERT CHRISTIAN - SUPPLEANT MR OLDRA FRANCOIS A COMPTER DU 20.10.2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).