Entreprise : SOC TRANSPORTS LAUFER - SIREN 303 829 568
Identité
(Entreprise radiée le 10/10/2021)
Dénomination
SOC TRANSPORTS LAUFER
SIREN (siège)
303 829 568
Date d'immatriculation au RNE
12/01/1984
Fermeture de l'établissement - 30382956800029
- Date d'effet de la fermeture : 10/10/2021
Date de fin de la personne morale
11/01/2083
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
6 RUE ZA DU CHAMP DE MARS 57270 RICHEMONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARIN JEAN , MARIE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
Metz
Nom, Prénom(s)
JACQUEMOT CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1941
Commune de résidence
Metz
Nom, Prénom(s)
LAUFER MIREILLE
Nom d'usage
MUNARI
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Maizières-les-Metz
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/11/1983
Siret
30382956800029
Enseigne
TRANSPORTS LAUFER
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Code APRM
2920ZC - Fabrication de remorques et de semi-remorques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
L'organisation et l'exploitation de tous magasins généraux et tous services d'entrepôts libres, de toutes marchandises et de biens mobiliers quelconques, notamment toutes manutentions ; L'acquisition, la location de véhicules automobiles de transports routiers de marchandises, la construction de tout matériel de transport ; L'acquisition, la location comme preneur ou bailleur, l'installation, l'organisation, l'exploitation sous toutes formes et par tous moyens, la vente, l'échange de tous immeubles ruraux ou urbains, bâtis ou non, mobiliers ou immobiliers de quelque nature que ce soit, l'édification de tous bâtiments, l'amélioration, la réparation ou l'aménagement de tous biens acquis ou loués en vue de toutes destinations industrielles, commerciales ou autres ; La création, l'acquisition par voie d'apport ou autrement, l'organisation, l'exploitation, soit directe, soit indirecte, par baux avec ou sans promesse de vente, gérance intéressée ou non ou de toute autre manière, ainsi que la vente de tous établissements et de toutes maisons ayant pour objet le garage de toutes voitures automobiles, pièces, accessoires pour cycles et automobiles, réparations mécaniques et électriques, essence, pneumatiques, huiles, etc... Et généralement tout ce qui se rattaché à l'industrie automobile.
Code APRM
2920ZC - Fabrication de remorques et de semi-remorques
Code APRM
2920ZC - Fabrication de remorques et de semi-remorques
Adresse
ZI du Champ de Mars
57270 , Richemont - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RICHEMONT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1436
Date d'ajout
19/03/2021
Description
Radiation du RCS le 19/03/2021 avec effet au 19/03/2021 radiation d'office - art R123-136 code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2731
Date d'ajout
24/08/2020
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Date d'effet : 24/08/2020
Numéro d'observation
2351
Date d'ajout
01/09/2008
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social Poursuite de la société malgré la perte de la moitie du capital social. Date d'effet : 28/10/2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/11/1985
Description
Radiation du RCS le 13/11/1985 avec effet au 24/02/1978
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Par décision du 23 novembre 1983, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de transfère le siège social de Maizières-les-Metz, route de Thionville à Richemont ZI du champ de Mars à compter du 23 novembre 1983 la société était précédemment inscrite au Rcs de Metz sous le n§75 B 63 avec un début d'activité au 1er février 1975 ; La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 100 000.00 FRF nouveau montant : 15 244.90 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).