Entreprise : BARONNAT - SIREN 303 804 736
Identité
Dénomination
BARONNAT
SIREN (siège)
303 804 736
Date d'immatriculation au RNE
27/08/1975
Début d’activité
01/04/1975
Date de fin de la personne morale
26/08/2074
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Exploitation d'un fonds de commerce de marchand de vins en gros
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Capital social
305000 EUR
Adresse du siège
LES BRUYÈRES 69400 Gleizé FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARONNAT JEAN-JACQUES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Fareins
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1975
Siret
30380473600013
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation d'un fonds de commerce de marchand de vins en gros
Adresse
LES BRUYÈRES
69400 , Gleizé - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F07/001256
Date d'ajout
24/04/2007
Description
transmission universelle du patrimoine de la société MAGNUM 333 844 793 RCS VILLEFRANCHE-TARARE dont le siège est 491 Route de Lacenas Les Bruyères 69400 GLEIZE à la Sté BARONNAT SA avec effet au 20 Décembre 2006 en application de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F04/001150
Date d'ajout
22/04/2004
Description
Changement des commissaires aux comptes à compter du 30 Décembre 2003
Numéro d'observation
F03/003423
Date d'ajout
19/12/2003
Description
Augmentation du capital, modification dans l'administration, mise en harmonie des statuts avec la loi NRE du 15/05/2001 à compter du 30 Juin 2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/05/1978
Description
DM n° 483 du 24 Mai 1978 : Modification renouvellement du mandat des Administrateurs, Président Directeur Général et Directeur Général DM n° 510 du 02 Mai 1983 : Modification Capital M.H. à compter du 08 Avril 1983 DM n° 928 du 15 Juillet 1985 : Modification Commissaire aux Comptes Suppléant à compter du 25 Juin 1985 DM n°1056 du 21 Juillet 1987 : Modification Commissaire aux Comptes Titulaire àcompter du 12 Juin 1987 DM DU 9 AOUT 1994 : MODIFICATION COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT A COMPTER DU 20 JUIN 1994 DM DU 19 NOVEMBRE 1996 : MODIFICATION ADM A COMPTER DU 21 JUIN 1996 DECLARATION MODIFICATIVE du 10 MARS 1999 : MODIFICATION ADM A COMPTER DU 11 AOUT 1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).