Entreprise : JACQUES MARGNAT PROMOTION - SIREN 303 804 504
Identité
(Entreprise radiée le 09/09/2019)
Dénomination
JACQUES MARGNAT PROMOTION
SIREN (siège)
303 804 504
Date d'immatriculation au RNE
16/09/1974
Fermeture de l'établissement - 30380450400031
- Date d'effet de la fermeture : 30/12/2017
Date de fin de la personne morale
15/09/2024
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
393 AV DU PRADO 13008 MARSEILLE 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MR TORLAI HENRI
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
MARSEILLE (6E)
Nom, Prénom(s)
MICHEL FRANCOISE MARIE LEONE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
MR MARGNAT HUBERT JEAN MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
MARSEILLE (8E)
Nom, Prénom(s)
MR MARGNAT JACQUES MARIE ANTOINE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
MARSEILLE (8E)
Dénomination
CABINET CAUVIN ANGLEYS ST-PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
MARSEILLE (6E)
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/09/1974
Siret
30380450400031
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'étude et la réalisation soit directement soit par prise de Participa-- Tion ou d'intérêt, de toutes opérations immobilières ainsi que l'Acqui-- Sition, la location, la prise à bail, l'échange, L'a Pport de tous Ter-- rains et de tous immeubles bâtis, l'aménagement de tous terrains, la construction de tous immeubles, l'équipement de tous ensembles Immobi-- Liers. Toutes prestations de promotion ou de commercialisation de tous biens immobiliers, et d'une façon générale, la réalisation de toutes Opera-- Tions financières, commerciales, industrielles, mobilières ou Immobili-- ères se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou de nature à favoriser son développement. (Sauf activités réglementées)
Adresse
393 AV 393 Avenue DU PRADO
13008 , MARSEILLE (8E) - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15794
Date d'ajout
26/03/2018
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil au profit de l'associé unique la société GESTIMO, SAS immatriculée au RCS d'Aix en Provence 329 072 078 - journal de parution: la Provence 27/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15795
Date d'ajout
26/03/2018
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, GESTOMO SAS réalisée le 30/12/2017
Numéro d'observation
79477
Date d'ajout
16/02/2017
Description
Pli Non Distribuable Sur constatation du greffier suite à la relance pour le dépôt des documents comptables annuels
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).