Entreprise : SOCIETE ANONYME PECHERIES D ARMOR - SIREN 303 732 986
Identité
Dénomination
SOCIETE ANONYME PECHERIES D ARMOR
SIREN (siège)
303 732 986
Date d'immatriculation au RNE
24/07/1975
Début d’activité
24/07/1975
Date de fin de la personne morale
23/07/2074
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
Société anonyme coopérative (d'intérêt) maritime à conseil d'administration
Activité principale
ARMEMENT A LA PECHE
Code APE
0311Z - Pêche en mer
Adresse du siège
POULGOAZEC 29780 PLOUHINEC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIOLCHINI MARC-ANGE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
PLOUHINEC
Nom, Prénom(s)
GOASCOZ DENIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1945
Commune de résidence
NEVEZ
Nom, Prénom(s)
LE CLEACH RENE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
CONCARNEAU
Dénomination
STE BRETAGNE AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
QUIMPER
Dénomination
STE D'ASSURANCES MUTUELLES BRETAGNE OCEAN - SAMBO
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
QUIMPER
Dénomination
COOPERATIVE MARITIME D'AUDIERNE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
AUDIERNE
Dénomination
SOCIETE AUDIERNE PORT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PLOUHINEC
Dénomination
ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PLOUHINEC
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/07/1975
Siret
30373298600011
Code APE
0311Z - Pêche en mer
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
ARMEMENT A LA PECHE
Autres Activités
ARMEMENT A LA PECHE
Adresse
POULGOAZEC
29780 , PLOUHINEC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLOUHINEC
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
396
Date d'ajout
31/01/1997
Description
Modification de la composition du conseil d'administration DEMISSION D'ADMINISTRATEURS : PIHOUR CLAUDE - ROUX YVES - CHORLAY JEAN - PIHOUR JEAN MARC (PV AGO DU 30/09/96) - A COMPTER DU 30/09/96
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5597
Date d'ajout
24/11/1995
Description
Changement de représentant permanent A.C.F., SOCIETE ADMINISTRATEUR : ANCIEN : LAUTRIDOU RENE NOUVEAU : GLOAGUEN FRANCOIS (PV AGO DU 16/06/95) - A COMPTER DU 16/06/95
Numéro d'observation
4806
Date d'ajout
19/10/1995
Description
Changement de représentant permanent AUDIERNE PORT, SOCIETE ADMINISTRATEUR : ANCIEN : FOUQUET JOSEPH NOUVEAU : GARGADENNEC ROLAND (PV C.A. DU 27/12/94) - A COMPTER DU 27/12/94
Numéro d'observation
4019
Date d'ajout
30/09/1994
Description
Modification de la composition du conseil d'administration DEMISSION D'ADMINISTRATEURS : POCHAT JEAN - CELTON JULIEN (PV C.A. DU 28/12/93) - A COMPTER DU 28/12/93 DATE DEPOT : 28/09/94 - PUBLICITE : LE COURRIER DU LEON DU 23/04/94 *
Numéro d'observation
4019
Date d'ajout
30/09/1994
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL (PV AGE DU 18/01/94) - DATE DEPOT : 28/09/94 - PUBLICITE : LE COURRIER DU LEON DU 03/09/94 - A COMPTER DU 18/01/94
Numéro d'observation
3870
Date d'ajout
24/09/1992
Description
Modification de la composition du conseil d'administration CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT DE LA SOCIETE ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN : ANCIEN : JEAN-CLAUDE BELLOT NOUVEAU : RENE LAUTRIDOU DEMISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : CHRISTIAN KERMARREC DEMISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : RENE LE CLEACH NOMINATION D'UN NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : STE BRETAGNE AUDIT REPRESENTEE PAR MR CHRISTIAN KERMARREC NOMINATION DE MR LE CLEACH RENE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT (PV A.G.O. DU 30 JUIN 1992) A COMPTER DU 30/06/92 CHANGEMENT DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : ANCIEN : YVES ROUX (MAINTENU ADMINISTRATEUR) NOUVEAU : MARC-ANGE BIOLCHINI (PV C.A. DU 7 JUILLET 1992) DATE DEPOT : 23 SEPTEMBRE 1992 - PUBLICITE : LE COURRIER DU LEON DU 12/09/92 A COMPTER DU 7 JUILLET 1992
Numéro d'observation
4909
Date d'ajout
21/10/1991
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes ANCIEN TITULAIRE : CHAVETON ANDRE ANCIEN SUPPLEANT : KERMARREC CHRISTIAN NOUVEAU TITULAIRE : KERMARREC CHRISTIAN NOUVEAU SUPPLEANT : LE CLEACH RENE (PV A.G.O. DU 25/06/91 - DATE DEPOT : 18/10/91) PUBLICITE : LE COURRIER DU LEON DU 21/09/91 A COMPTER DU 25/06/91
Numéro d'observation
600
Date d'ajout
30/01/1991
Description
Modification de la composition du conseil d'administration - DECES D'UN ADMINISTRATEUR : LE LAY REMY (DECEDE LE 16/01/90) ** - CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT DE LA SOCIETE "ARMEMENT COOPERATIF FINISTERIEN" SOCIETE ADMINISTRATEUR : ANCIEN : POCHAT JEAN NOUVEAU : BELLOT JEAN-CLAUDE (PV C.A. DU 17/07/90) A COMPTER DU 17/07/90 ** - DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR : LAUTREDOU RENE - NOMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS : SOCIETE "COOPERATIVE MARITIME D'AUDIERNE" REPRESENTEE PAR : CABILIC HENRI STE "SAMBO - STE D'ASSURANCES MUTUELLES BRETAGNE OCEAN" REPRESENTEE PAR : CARROT DANIEL BIOLCHINI MARC-ANGE LA SOCIETE "AUDIERNE-PORT" REPRESENTEE PAR : FOUQUT JOSEPHH ROUX YVES GOASCOZ DENIS PIHOUR JEAN MARC PIHOUR CLAUDE POCHAT JEAN CHORLAY JEAN - CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : ANCIEN : KERVARREC BERNARD NOUVEAU : KERMARREC CHRISTIAN (PV A.G.O. DU 08/08/9O) - A COMPTER DU 08/08/90 ** - CHANGEMENT DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : ANCIEN : LAUTRIDOU RENE NOUVEAU : ROUX YVES (PV C.A. DU 08/08/90) - A COMPTER DU 08/08/90 ** DATE DEPOT : 30/01/91 PUBLICITE : LE COURRIER DU LEON DU 22/12/90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECISION DE NON DISSOLUTION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).