Entreprise : ERMAT - SIREN 303 697 742
Identité
Dénomination
ERMAT
SIREN (siège)
303 697 742
Date d'immatriculation au RNE
01/03/1974
Date de fin de la personne morale
28/02/2073
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
152450 EUR
Adresse du siège
46 B CHE DU VIEUX MOULIN 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE VALVERT ENTREE B
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERCHON GILLES , LUC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
La Ville-du-Bois
Dénomination
S.C.P. JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Levallois Perret Cedex
Dénomination
K.P.M.G S.A.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Levallois Perret Cedex
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/07/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1974
Siret
30369774200037
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Etudes et réalisation de matériels mécaniques thermiques, automatiques ou non et l'enginerie en général (prestations de services).
Adresse
46 B CHE 46 BIS Chemin du Vieux Moulin
69160 , Tassin-la-Demi-Lune - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Le Valvert Entrée B
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1981
Siret
30369774200029
Code APE
742C
Adresse
169 AV CHARLES DE GAULLE
69160 , TASSIN-LA-DEMI-LUNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F12/004329
Date d'ajout
25/01/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 24/01/2012 constatant que Maître Bruno WALCZAK exerce désormais ses fonctions, avec effet au 1er janvier 2012, au sein de la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires et désignant la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires, représentée par Maître Bruno WALCZAK, dans le cadre du présent dossier..
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F11/027031
Date d'ajout
28/07/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 28/07/2011 prononçant la conversion en liquidation judiciaire après plan de cession. Liquidateur-judiciaire : Maître WALCZAK 136 COURS LAFAYETTE CS33434 69441 LYON CEDEX 03
Numéro d'observation
F11/013256
Date d'ajout
30/03/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 30/03/2011 arrêtant le plan de cession.
Numéro d'observation
F11/004568
Date d'ajout
02/02/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 02/02/2011 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur DEFOND Eric, Juge commissaire suppléant : Monsieur VUILLERMOZ Bruno, Mandataire Judiciaire : Maître WALCZAK 53 RUE VAUBAN 69456 LYON CEDEX 06, Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Me Bruno SAPIN 174 RUE DE CRÉQUI 69003 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 31/07/2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).