Entreprise : SOCIETE ALESIENNE DE DISTRIBUTION - SIREN 303 575 716
Identité
(Entreprise radiée le 14/06/2022)
Dénomination
SOCIETE ALESIENNE DE DISTRIBUTION
SIREN (siège)
303 575 716
Date d'immatriculation au RNE
23/07/1975
Fermeture de l'établissement - 30357571600012
- Date d'effet de la fermeture : 31/05/2022
Date de fin de la personne morale
22/07/2074
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2257136 EUR
Adresse du siège
AV DU CDT VIALA 30100 ALES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE LA ROTONDE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
AUDITEX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
ERNST & YOUNG et Autres
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
ALDI MARCHE 9
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Dammartin-en-Goële
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/03/2021
Siret
30357571600012
Enseigne
ALDI MARCHE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le commerce de gros et le commerce de détail en alimentation générale et le commerce de détails à départements multiples
Adresse
AV Zone Artisanale ou Zone
30100 , Alès - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
d'Activité de la Rotonde Alès Alès
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/010072
Date d'ajout
12/03/2021
Description
Mise en location gérance d'un établissement sis Zone Artisanale ou Zone d'Activité de la Rotonde Alès 30100 ALES à compter du 08/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/010073
Date d'ajout
12/03/2021
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Numéro d'observation
F21/010072
Date d'ajout
12/03/2021
Description
Modification relative aux dirigeants FRAS Franck Charles nom d'usage : FRAS Franck n'est plus directeur général à compter du 08/03/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).