Entreprise : CINE LOISIRS AQUITAINE - SIREN 303 477 897
Identité
Dénomination
CINE LOISIRS AQUITAINE
SIREN (siège)
303 477 897
Date d'immatriculation au RNE
07/11/1986
Début d’activité
09/04/1976
Date de fin de la personne morale
06/11/2074
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Exploitation de Salles de cinéma.
Code APE
5914Z - Projection de films cinématographiques
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
16 RUE BLAISE PASCAL 17180 PERIGNY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIDAL EMMANUEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Périgny
Dénomination
STREGO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Angers
Dénomination
CGR CINEMAS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Périgny
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
09/04/1976
Siret
30347789700043
Enseigne
Cinéma méga Cgr
Code APE
5914Z - Projection de films cinématographiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation de Salles de cinéma.
Adresse
AV DES FORGES
65000 , TARBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/03/1986
Siret
30347789700035
Code APE
9004Z - Gestion de salles de spectacles
Activité principale
Gestion de salles de spectacles
Adresse
16 RUE BLAISE PASCAL
17180 , PERIGNY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/04/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30347789700027
Enseigne
CINEMA MEGA CGR
Code APE
5914Z - Projection de films cinématographiques
Activité principale
Projection de films cinématographiques
Adresse
91 RUE MARECHAL FOCH
65000 , TARBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8129
Date d'ajout
30/11/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/11/2012 : Nouveau : RAYMOND Charles, André, Gérant(e)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7174
Date d'ajout
26/10/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/09/2012 : Nouveau : SAS STREGO, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : VIDAL Emmanuel, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
369
Date d'ajout
17/01/2011
Description
changement de numérotation de voirie suivant attestation de la mairie datée du 31.12.2010 ancienne : rue Blaise Pascal ZI de Périgny 17000 La Rochelle nouvelle : 16 rue Blaise Pascal 17180 PERIGNY
Numéro d'observation
3970
Date d'ajout
15/06/2010
Description
Formalité du 15.06.2010 régularisation :Transfert de l'établissement principal seulement dans le ressort du Greffe de Tarbes RCS 76 B 58 à compter du 09.04.1976
Numéro d'observation
2017
Date d'ajout
10/06/2010
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 27/04/2010 : Ancienne adresse : 91 rue Maréchal Foch 65000 Tarbes Nouvelle adresse : avenue des Forges 65000 Tarbes
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).