Entreprise : SARL MUTRELLE - SIREN 303 414 437
Identité
Dénomination
SARL MUTRELLE
Sigle
SARL
SIREN (siège)
303 414 437
Date d'immatriculation au RNE
22/03/1986
Début d’activité
16/11/1985
Date de fin de la personne morale
21/03/2036
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société nationale à responsabilité limitée
Activité principale
Horticulture sédentaire et ambulant
Code APE
0130Z - Reproduction de plantes
Capital social
222011 EUR
Adresse du siège
LES PREAUX 14140 VAL-DE-VIE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
La Breviere - Livarot
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JUNG VINCENT , MARIE , MAURICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Saint-Gibrien
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/11/1985
Siret
30341443700010
Nom commercial
MUTRELLE SARL
Enseigne
ETS horticole Mutrelle
Code APE
0130Z - Reproduction de plantes
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Horticulture sédentaire et ambulant
Adresse
LES PREAUX
14140 , VAL-DE-VIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
La Breviere - Livarot
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1487
Date d'ajout
18/05/2018
Description
Radiation du RCS le 18/05/2018 avec effet au 17/05/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1630
Date d'ajout
17/05/2017
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs En date du 17/05/2017, jugement clôturant les opérations de liquidation judiciaire par suite de l'insuffisance de l'actif Redressement judiciaire : 16/01/2013 Date d'effet : 17/05/2017
Numéro d'observation
1602
Date d'ajout
30/05/2013
Description
Par jugement du 29/05/2013, le Tribunal de Commerce a prononcé la résolution du plan de redressement par voie d'apurement du passif adopté le 10/10/2012. Date d'effet : 29/05/2013
Numéro d'observation
174
Date d'ajout
16/01/2013
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 16/01/2013, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE LA SARL ETABLISSEMENT HORTICOLE MUTRELLE ET DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE TITULAIRE: MR JEAN-CHRISTOPHE TRAGIN JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT: MR PATRICK DENIS LIQUIDATEUR...............: SELARL BERNARD BEUZEBOC 1, RUE DES MATHURINS 14100 LISIEUX DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 31/12/2012 AVEC POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS A COMPTER DU 16/01/2013
Numéro d'observation
3033
Date d'ajout
11/10/2012
Description
Adoption d'un plan de redressement SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 10/10/2012, LE TRIBUNAL A APPROUVE LE PLAN DE CONTINUATION DE LA SARL ETABLISSEMENT HORTICOLE MUTRELLE, A DESIGNE SELARL BERNARD BEUZEBOC EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ET A FIXE LA DUREE DU PLAN A 9 ANS A COMPTER DU 10/10/2012
Numéro d'observation
218
Date d'ajout
26/01/2010
Description
Adjonction d'activité de l'établissement principal situé La Breviere 14140 Livarot à compter du 22/01/2010 Ancienne : Horticulture Nouvelle : Horticulture sédentaire et ambulant
Numéro d'observation
86
Date d'ajout
21/01/2008
Description
Augmentation de capital à compter du 01/12/2007 Ancien : 142011 EUR Nouveau : 222011 EUR
Numéro d'observation
950
Date d'ajout
23/07/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 30/06/2007 : Partant : Mutrelle Bernard Robert Daniel, gérant(e) Nouveau : Jung Vincent Marie Maurice, gérant(e)
Numéro d'observation
178
Date d'ajout
08/02/2000
Description
Modification autre Conversion du capital social en euros : Le capital social de 930 000 F est désormais de 142 011 euros Date d'effet : 06/01/2000
Numéro d'observation
322
Date d'ajout
02/03/1999
Description
Modification autre Décès de Monsieur Max Mutrelle Co-Gerant le 07.09.1997 Monsieur Bernard Mutrelle demeuré seul gérant à compter du 02/02/99
Numéro d'observation
673
Date d'ajout
31/05/1996
Description
Reconstitution de l'actif net À compter du 29/04/96
Numéro d'observation
686
Date d'ajout
31/05/1994
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice Ancienne: 15.11, Nvelle: 31.10 à compter du 15/09/92
Numéro d'observation
749
Date d'ajout
21/05/1993
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social Et départ d'un Co-Gerant: M Mutrelle Jean à compter du 23/04/93
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).