Entreprise : ETABLISSEMENTS ALLARD - SIREN 303 358 444
Identité
(Entreprise radiée le 13/11/2022)
Dénomination
ETABLISSEMENTS ALLARD
SIREN (siège)
303 358 444
Date d'immatriculation au RNE
21/07/1975
Fermeture de l'établissement - 30335844400014
- Date d'effet de la fermeture : 21/09/2022
Date de fin de la personne morale
20/07/2050
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
180416 EUR
Adresse du siège
98 RUE DE VALENCIENNES 59540 CAUDRY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAMBIER ELISABETH
Nom d'usage
BEAULOYE
Qualité
Directeur général délégué, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Caudry
Nom, Prénom(s)
BEAULOYE DIDIER
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Caudry
Nom, Prénom(s)
BEAULOYE BLANDINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1983
Commune de résidence
Tourcoing
Nom, Prénom(s)
BEAULOYE JEAN
Nom d'usage
BEAULOYE
Qualité
Président du conseil d’administration
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1926
Commune de résidence
DUNKERQUE
Dénomination
GRANT THORNTON SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
IGEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 17
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/07/1975
Siret
30335844400014
Enseigne
ETABLISSEMENTS ALLARD
Code APE
2312Z - Façonnage et transformation du verre plat
Code APRM
2312ZZ - Façonnage et transformation du verre plat
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Le négoce et le façonnage de verres à vitres, de glaces et de tous produits assimilés pouvant leur être substitués, miroiterie, ainsi que le négoce de tout matériels ou produits annexes se rapportant à l'objet social.
Code APRM
2312ZZ - Façonnage et transformation du verre plat
Code APRM
2312ZZ - Façonnage et transformation du verre plat
Adresse
98 RUE 98 rue de Valenciennes
59540 , Caudry - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9204
Date d'ajout
15/11/2023
Description
Par jugement en date du 15/11/2023, le Tribunal de Commerce de Douai a prononcé la reprise de la liquidation judiciaire en désignant en qualité de : Mandataire-liquidateur : SELARL MIQUEL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Simon MIQUEL 257, rue Saint Julien 59500 Douai.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7051
Date d'ajout
21/09/2022
Description
Le liquidateur remettra ses comptes dans un délai de 3 mois que ceux-ci conformément à la loi peuvent être communiqués à tout créancier en faisant la demande, que le débiteur peut les contester par déclaration au greffe.
Numéro d'observation
7052
Date d'ajout
21/09/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé. Date d'effet : 21/09/2022.
Numéro d'observation
7047
Date d'ajout
21/09/2022
Description
Par jugement du 21/09/2022, le Tribunal de Commerce de Douai a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour cause d'insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
4080
Date d'ajout
21/08/2018
Description
Par ordonnance de Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de DOUAI en date du 01/08/2018, a été autorisé le transfert du mandat de Maître Dominique MIQUEL, en qualité de Mandataire Judiciaire, à la SELARL MIQUEL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Simon MIQUEL, à compter du 26 juillet 2018.
Numéro d'observation
2090
Date d'ajout
25/04/2018
Description
Suivant jugement du 25/04/2018, le Tribunal de Commerce de DOUAI a prononcé la conversion en Liquidation Judiciaire et a désigné en qualité de Liquidateur : Maître Dominique MIQUEL - 257, Rue Saint Julien 59500 DOUAI - avec poursuite d'activité, dans le cadre de la Liquidation Judiciaire, jusqu'au 16 mai 2018.
Numéro d'observation
1537
Date d'ajout
28/03/2018
Description
Par jugement en date du 28/03/2018, le Tribunal de Commerce de DOUAI a prorogé exceptionnellement la période d'observation jusqu'au 26 avril 2018.
Numéro d'observation
4717
Date d'ajout
27/09/2017
Description
Par jugement en date du 27/09/2017, le Tribunal de Commerce de DOUAI a prorogé la période d'observation de six mois.
Numéro d'observation
1720
Date d'ajout
29/03/2017
Description
Par jugement en date du 29/03/2017, le Tribunal de Commerce de DOUAI a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvre une procédure de Redressement Judiciaire, désigne en qualité de Mandataire Judiciaire : Maître Dominique MIQUEL - 257 rue Saint Julien 59500 DOUAI - désigne en qualité d'Administrateur Judiciaire : Maître Jean Jacques BONDROIT - 119 rue Jacquemars Giélée 59000 LILLE - avec mission d'assistance Fixe provisoirement la date de cessation des paiements : 01/01/2016 et fixe une période d'observation de six mois.
Numéro d'observation
5249
Date d'ajout
04/11/2015
Description
Suivant jugement en date du 04/11/2015, le Tribunal de Commerce de Douai a arrêté le plan de Sauvegarde de l'entreprise et a désigné Maître Jean-Jacques BONDROIT - 119 rue Jacquemars Giélée 59000 LILLE - en qualité de commissaire à l'exécution du plan à compter du 04/11/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2146
Date d'ajout
27/11/2006
Description
Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 27/06/2006 : Partant : Beauloye Geoffroy, administrateur nouveau : Beauloye Blandine, administrateur
Numéro d'observation
2756
Date d'ajout
01/12/2004
Description
Changement de date de clôture de l'exercice social 31.12 Au Lieu du 30.09 Date d'effet : 16/09/2004
Numéro d'observation
1901
Date d'ajout
05/08/2004
Description
Régularisation : Nomination de MME Beauloye-Cambier Élisabeth en qualité de directeur général délégué Date d'effet : 30/06/2001
Numéro d'observation
1903
Date d'ajout
05/08/2004
Description
Régularisation : Augmentation du capital social qui passe de 160 000 à 180 416 euros - nomination de Mr Beauloye Didier en qualité de directeur général (déjà président) Date d'effet : 02/07/2003
Numéro d'observation
1352
Date d'ajout
06/09/2001
Description
Régularisation : Augmentation du capital social qui passe de 1 000 000 F à 1 049 531.20 F et conversion en 160 000 euros a/C du 29.03.01 transformation de la société anonyme à directoire et conseil surveillance en société anonyme à conseil d'administration et nomination de Mrs Beauloye Didier, Beauloye Geoffroy et mme Cambier Élisabeth en qualité d'administrateur et nomination de Mr Beauloye Didier en qualité de président du conseil d'administration a/C du 20.04.2001
Numéro d'observation
2032
Date d'ajout
04/12/1997
Description
Transformation de la société anonyme en société anonyme à directoire et conseil de surveillance - départ de Mr Pierré Cauwel ; nomination de Mrs Jean Beauloye, Didier Beauloye en qualité de membres du directoire et de Mr Didier Beauloye en qualité de président du directoire ; nomination de MME Yolande Allard, Élisabeth Cambier et de Mr Camille Wanecque en qualité de membres du conseil de surveillance, de madame Élisabeth Cambier vice- présidente du conseil de surveillance et de madame Yolande Beauloye, Presi- dente du conseil de surveillance, à compter du 01.10.97.
Numéro d'observation
721
Date d'ajout
18/04/1994
Description
Augmentation du capital social qui passe de 440.000 F à 1.000.000 F a/C du Pv d'AGO et d'age du 28.03.94 - dépôt du 15.04.94.
Numéro d'observation
202
Date d'ajout
27/01/1992
Description
Nomination de Mr Cauwel Pierré en qualité d'administrateur en remplacement de MME Beauloye Yolande démissionnaire a/C du Pv d'AGO du 21.11.91 - dépôt du 22.01.92
Numéro d'observation
31
Date d'ajout
15/06/1987
Description
Changement de directeur général et administrateur à compter du 31/03/87
Numéro d'observation
793
Date d'ajout
23/01/1986
Description
Extension se l'objet social à compter du 07/11/85
Numéro d'observation
69
Date d'ajout
24/05/1985
Description
Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant - harmonisation des statuts à compter du 29/03/85
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
30/01/1984
Description
Changement d'administrateurs et de président du conseil d'Administration, cessation des fonctions du directeur général. À compter du 21/10/83
Numéro d'observation
40
Date d'ajout
24/06/1983
Description
Augmentation du capital à compter du 03/05/83
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le détail des modifications peut être communiqué sur simple demande.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J015 2018-03-28 Prolongation periode d'observation 2018-04-06 GREFFE T.C. DOUAI GREFFE T.C. DOUAI;J070 2018-04-25 Prononciation liquidation judiciaire 2018-05-29 GREFFE T.C. DOUAI GREFFE T.C. DOUAI;J111 2022-09-21 Prononciation cloture procedure pour insuffisance actif 2022-11-13 GREFFE T.C. DOUAI GREFFE T.C. DOUAI;J145 2023-11-15 Decision reprise procedure liquidation judiciaire 2023-12-01 GREFFE T.C. DOUAI GREFFE T.C. DOUAI;04 2017-03-29 OUVERT. PROCED. REDRESSEM. JUDICIAIRE 2017-05-03 GREFFE T.C. DOUAI GREFFE T.C. DOUAI;28 2015-11-04 PLAN DE SAUVEGARDE 2015-12-03 GREFFE T.C. DOUAI GREFFE T.C. DOUAI;90 2014-12-16 OUVERTURE DE SAUVEGARDE 2015-02-05 GREFFE T.C. DOUAI GREFFE T.C. DOUAI;90 2015-06-03 AUTORISE LA PROLONGATION DE LA PERIODE D'OBS. 2015-06-11 GREFFE T.C. DOUAI GREFFE T.C. DOUAI;90 2015-11-04 POUR UNE DUREE DE DIX (10) ANS 2015-12-03 GREFFE T.C. DOUAI GREFFE T.C. DOUAI;90 2017-03-29 RESOLUTION DU PLAN DE SAUVEGARDE 2017-05-03 GREFFE T.C. DOUAI GREFFE T.C. DOUAI;90 2017-09-27 PROROGE LA PERIODE D'OBS. DE SIX (6) MOIS 2017-10-10 GREFFE T.C. DOUAI GREFFE T.C. DOUAI;90 2018-01-31 MAINTIENT DE L4ACTIVITE EN COURS DE LA PERIODE D4OBS. 2018-02-15 GREFFE T.C. DOUAI GREFFE T.C. DOUAI;91 2014-12-16 PERIODE D'OBSERVATION DE SIX (6) MOIS 2015-02-05 GREFFE T.C. DOUAI GREFFE T.C. DOUAI
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).