Entreprise : PLURIS - SIREN 303 355 184
Identité
Dénomination
PLURIS
SIREN (siège)
303 355 184
Date d'immatriculation au RNE
10/06/1974
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 30335518400027
- Date d'effet de la fermeture : 01/03/1996
Fermeture de l'établissement - 30335518400043
- Date d'effet de la fermeture : 07/02/2015
Date de fin de la personne morale
09/06/2073
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
7 CHE SAINT BRUNO 38700 CORENC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUERRY PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Corenc
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/1974
Siret
30335518400050
Code APE
7320Z - Études de marché et sondages
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en marketing et développement, formation, diagnostic, enquetes, sondages panel, publicité, traitement informatique.
Adresse
7 CHE SAINT BRUNO
38700 , CORENC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1979
Siret
30335518400027
Code APE
741E
Origine du fonds
Création
Activité principale
CONSEIL EN MARKETING ETUDES DE MARCHES
Adresse
51 CHE DE LA TAILLAT
38240 , MEYLAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/02/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1996
Siret
30335518400043
Code APE
7320Z - Études de marché et sondages
Activité principale
Études de marché et sondages
Adresse
3 CHE DU PRE CARRE
38240 , MEYLAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/011028
Date d'ajout
12/07/2018
Description
Radiation en date du 12/07/2018 - Clôture des opérations de liquidation 31/03/2018 (Assemblée générale en date du 31/03/2018).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/007434
Date d'ajout
28/05/2018
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 28/02/2018 - Siège de la liquidation : 7 Chemin Saint Bruno 38700 CORENC - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Essor de l'Isère du 30/03/2018
Numéro d'observation
F15/005635
Date d'ajout
25/03/2015
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 3 Chemin du Pré Carré 38240 MEYLAN au 7 Chemin Saint Bruno 38700 CORENC à compter du 07/02/2015.
Numéro d'observation
F13/004978
Date d'ajout
26/03/2013
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées. (procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 28/02/2013)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
29/05/1974 - LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 25/05/1974
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).