Entreprise : MONTERY-GAILLARDET SA - SIREN 303 353 643
Identité
(Entreprise radiée le 13/02/2020)
Dénomination
MONTERY-GAILLARDET SA
SIREN (siège)
303 353 643
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Fermeture de l'établissement - 30335364300024
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/1993
Date de fin de la personne morale
31/12/2072
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
82322.47 EUR
Adresse du siège
RTE D AUNAY 14500 VIRE-NORMANDIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DECKER WOLFANG
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1941
Commune de résidence
Zusm Rjhausen
Nom, Prénom(s)
FABRY CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1934
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
BOUTE CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Le Havre
Dénomination
SARL FABRICE CASTEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Le Havre
Dénomination
SA COMPAGNIE PARISIENNE DE SERVICES - CPS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Suresnes
Dénomination
STE IPIC BV
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Amst Rdam
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/1993
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/10/1974
Siret
30335364300024
Code APE
283C
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Fabrication et commerce de chaudronnerie et tôlerie
Adresse
RTE route d'Aunay
14500 , Vire Normandie - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Vire
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2093
Date d'ajout
13/02/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 29/10/2009 ayant prononcé la clôture du redressement judiciaire par voie de plan de cession
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Caen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
291
Date d'ajout
27/06/1994
Description
(Divers) Vente du fonds à la société nouvelle Montery Gaillardet à compter du 01/10/93
Numéro d'observation
177
Date d'ajout
19/05/1993
Description
(Divers) Jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 04 93 prononçant le redressement judiciaire de la sa Montery Gaillardet procédure jointe à Celle de la SNC Fernet administrateur : Scp Sauvan Goulletquer 183 Av Georges Clemenceau 92024 Nanterre (pouvoirs d'assistance - article 31 - 2 l 25 01 85) représentant des créanciers Me Laurence Riffier 8 place Gabriel Peri 92000 Nanterre à compter du 28/04/93
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT INITIAL DES STATUTS DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE - L'AGRICULTEUR NORMAND du 19 septembre 1991 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIRE A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CONDE SUR NOIREAU PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en applicationdu décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 540 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 82 322.47 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).