Entreprise : MENUISERIES SERVICES - SIREN 303 321 731
Identité
(Entreprise radiée le 24/04/2019)
Dénomination
MENUISERIES SERVICES
Sigle
M.S.
SIREN (siège)
303 321 731
Date d'immatriculation au RNE
26/05/1975
Date de fin de la personne morale
25/05/2074
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3201.43 EUR
Adresse du siège
LD LES CHARUES 63200 MENETROL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Ménétrol
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRIGE BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
RIOM
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1984
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/05/1975
Siret
30332173100018
Enseigne
MENUISERIES SERVICES
Code APE
5571
Origine du fonds
Création
Activité principale
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'entreprise de pose en bâtiment
Adresse
LD Lieudit "les Charmes"
63200 , Riom - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Ménétrol
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5341
Date d'ajout
24/04/2019
Description
Radiation du RCS le 24/04/2019 avec effet au 24/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Riom ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE A COMPTER DU 30/11/75. MONSIEUR BRIGE BERNARD A ETE NOMME LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE. ART. 43 DU DECRET DU 30/05/84 -PARU AU J.O. LE 31/05/84 RADIATION D'OFFICE -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).