Entreprise : SAS CHARRA - SIREN 303 264 550
Identité
Dénomination
SAS CHARRA
SIREN (siège)
303 264 550
Date d'immatriculation au RNE
26/06/1975
Date de fin de la personne morale
25/06/2025
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37070 EUR
Adresse du siège
2 RUE DES ROSIERS 43220 RIOTORD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARRA GERALDINE , MARIE , LOUISE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Riotord
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/05/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/1975
Siret
30326455000029
Nom commercial
SAS CHARRA-VIAL
Enseigne
SAS CHARRA-VIAL
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Entreprise de maçonnerie.
Adresse
2 RUE 2 Rue des Rosiers
43220 , Riotord - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1975
Siret
30326455000011
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Activité principale
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
43220 , RIOTORD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/002445
Date d'ajout
17/05/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay en date du 17/05/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F15/002320
Date d'ajout
01/07/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay en date du 01/07/2015 prononçant la Liquidation judiciaire immédiate avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 01/09/2015, Liquidateur-judiciaire : SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître Raphaël PETAVY 10 RUE DE LA RONZADE 43000 LE PUY-EN-VELAY. Date de cessation des paiements : 18/06/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/10/2011
Description
Dissolution - jal publicité - lieu correspondance : Assemblée générale du 30/09/2011 décidant la dissolution anticipée à compter du 30/09/2011. Liquidateur : Mme Géraldine CHARRA. Insertion parue dans le journal le Renouveau du 14/10/2011. Adresse de correspondance pour la liquidation : au siège social : 2 Rue des Rosiers 43220 Riotord.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/02/2010
Description
Textes libres : Ancienne dénomination sociale : SAS CHARRA-VIAL.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/08/2008
Description
Textes libres : Ancienne dénomination sociale : ETABLISSEMENTS CHARRA SAS.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/07/2008
Description
Textes libres : Ancienne dénomination sociale : Etablissements Charra Sarl.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/06/1975
Description
Historique des observations RCS : Journal publicateur : l'eveil de la haute-loire.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dissolution en date du 30/09/2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).