Entreprise : C EYCHENNE - SIREN 303 230 775
Identité
Dénomination
C EYCHENNE
SIREN (siège)
303 230 775
Date d'immatriculation au RNE
24/12/1987
Date de fin de la personne morale
23/12/2074
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
106714.31 EUR
Adresse du siège
66 AV DE LA VILLETTE 94550 CHEVILLY-LARUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELLAVISTA MARYSE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
SAINT MARTIN LALANDE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/04/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/04/1987
Siret
30323077500015
Code APE
516K
Origine du fonds
Achat
Activité principale
En France et étranger commercialisation en gros demi-gros détail de toutes marchandises notamment toutes fleurs compositions florales articles pour fleuristes commercialisation de déchets de mousse hydrophiles bac à réserve d'eau de mousse de Polyur Rethare pépinière et horticole protégé par le brevet n86.04047 dépose le 21/03/1986 sous intitulé "bac semis et cultures de plantes et procédés de réalisation" mousse plastique tous dérives du plastique pvc...Toutes consultations opérations d'import-export concernant ces activités.
Adresse
66 AV 66 Avenue DE LA VILETTE
94150 , Rungis - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28335
Date d'ajout
17/02/2006
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
27542
Date d'ajout
02/02/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 01/02/2006 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. DE LA VILLEON BAUDOUIN , nom du liquidateur : ME GUILLEMONAT JEAN-YVES
Numéro d'observation
7847
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
19476
Date d'ajout
03/12/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 02/12/1999 nommant m. Baudoin de la Villeon juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
86836
Date d'ajout
17/09/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil En date du 16 09 1998 Nommant Mr Gidrol juge commissaire suppléant en remplacement du juge-commissaire suppléant précédemment désigné.
Numéro d'observation
5647
Date d'ajout
04/04/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 03/04/1997 , la liquidation judiciaire sous le numéro 97j00405 , date de cessation des paiements le 03/10/1995 , désigne juge commissaire m. Philippe Bruel , juge commissaire suppléant mme Thérèse François , liquidateur me Jean-yves Guillemonat 1 ave du général de gaulle 94000 Créteil , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).