Entreprise : SOC SODIS CHRISMAY - SIREN 303 193 585
Identité
Dénomination
SOC SODIS CHRISMAY
Sigle
SODIS
SIREN (siège)
303 193 585
Date d'immatriculation au RNE
01/06/1974
Début d’activité
01/06/1974
Date de fin de la personne morale
31/05/2073
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Achat et vente de tabacs - achat vente échange importation exportation représentation et transit de cigarettes cigares tabacs alcools produits électroménagers produits d'hygiène et tous articles s'y rapportant
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Capital social
305000 EUR
Adresse du siège
LOT ZI COLLERY III 97300 CAYENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
TALLANDIER FRERES
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Remire-Montjoly
Dénomination
GESCOREC AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Champagnole
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1974
Siret
30319358500039
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat et vente de tabacs - achat vente échange importation exportation représentation et transit de cigarettes cigares tabacs alcools produits électroménagers produits d'hygiène et tous articles s'y rapportant
Adresse
LOT ZI COLLERY III
97300 , CAYENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/07/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30319358500013
Code APE
512A
Adresse
31 RUE FRANCOIS ARAGO
97300 , CAYENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/05/1980
Siret
30319358500021
Code APE
513T
Adresse
9 AV DU GENERAL CHARLES DE GAULLE
97300 , CAYENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
46
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304 898.03 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).