Entreprise : CAISSE REGIONALE CREDIT MARITIMES MUTUEL - SIREN 303 151 807
Identité
Dénomination
CAISSE REGIONALE CREDIT MARITIMES MUTUEL
SIREN (siège)
303 151 807
Date d'immatriculation au RNE
22/01/1974
Date de fin de la personne morale
21/01/2073
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital minimum
963198.48 EUR
Adresse du siège
45 RUE VICTOR HUGO 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ADEMAR JOSEPH , RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1941
Commune de résidence
Les Anses D Arlet
Nom, Prénom(s)
BEAUVOIR PHILIPPE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Fort-De-France
Nom, Prénom(s)
BIBAS JEAN-LOUIS , MARCEL , HECTOR
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
LA TRINITE
Nom, Prénom(s)
BRIGITTE RICHARD , LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Fort de France
Nom, Prénom(s)
ETNA ELIE , CAMILLE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
La Trinite
Nom, Prénom(s)
LEGER EMMANUEL , ERNEST
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Le Francois
Nom, Prénom(s)
MANDOUKI ALFRED
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
LE MARIN
Nom, Prénom(s)
MONROSE JEAN-LUC , DOMINIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Ste Luce
Nom, Prénom(s)
RISAL GILBERT , FAUSTIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Saint Pierre
Nom, Prénom(s)
SURENA NAZAIRE , BERTHILDE , PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Case Pilote
Nom, Prénom(s)
URSULET ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1941
Commune de résidence
Le Vauclin
Dénomination
CONSEIL GENERAL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Fort de France
Dénomination
CONSEIL REGIONAL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Schoelcher
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/05/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/12/1966
Siret
30315180700029
Code APE
652C
Origine du fonds
Création
Activité principale
OPERATIONS DE PRET, DE DEPOT EN COMPTES COURANTS ET D'ESCOMPTES ; FINAN- CEENT DES OPERATIONS DES CAISSES LOCALES ET SOCIETES COOPERATIVES MARI- TIMES.
Adresse
45 RUE VICTOR HUGO
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/05/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/01/2000
Siret
30315180700045
Enseigne
CREDIT MARITIME
Code APE
652C
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Adresse
QUA LA DUPREY
97290 , LE MARIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTIMER
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/01/2000
Siret
30315180700037
Code APE
652C
Adresse
66 RUE OSMAN DUQUESNAY
97290 , LE MARIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
REZ DE CHAUSSEE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
601
Date d'ajout
24/02/2005
Description
Modification autre AUGMENTATION DU CAPITAL A COMPTER DU 24/05/04 : ANCIENNE MENTION : 6 753.49 euros NOUVELLE MENTION : 963 198.48 euros ADMINISTRATEURS PARTANTS A COMPTER DU 24/05/04 : MR DOMI GERMAIN RAYMONT-MR MONTAGNAC MICHEL ELOI- MR HENRY VICTOR CHANGEMENT DE QUALITE POUR MR BIBAS JEAN-LOUIS : ANCIENNE MENTION : ADMINISTRATEUR // NOUVELLE MENTION : 2 EME VICE PRESIDENT CHANGEMENT DE QUALITE POUR MR RISAL GILBERT FAUSTIN : ANCIENNE MENTION : VICE -PRESIDENT / / NOUVELLE MENTION : ADMINISTRATEUR PREMIER VICE -PRESIDENT ENTRANT : MR ETNA ELIE CAMILLE ADMINISTRATEURS ENTRANTS : MR ADEMAR JOSEPH -MR BRIGITTE RICHARD- MR LEGER EMMANUEL- MR MONROSE JEAN-LUC- MR SURENA NAZAIRE- MR URSULET ALAIN-LE CONSEIL GENERAL AVEC COMME REPRESENTANT PERMANENT MR LARCHER EUGENE-LE CONSEIL REGIONAL AVEC COMME REPRESENTANT PERMANENT MLLE TEREAU RAYMONDE Date d'effet : 18/12/2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
601
Date d'ajout
24/02/2005
Description
TRANSFERT DE L'ETABLISSEMENT SIS ANTERIEUREMENT 66 RUE OSMAN DUQUESNAY-97290 MARIN /// NOUVELLE ADRESSE : ZONE ARTIMER- QUARTIER LA DUPREY -97290 MARIN
Numéro d'observation
4399
Date d'ajout
22/10/2001
Description
Modification autre NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION MR MANDOUKI : PDT CONSEIL D'ADMINISTRATION MR RISAL GILBERT FAUSTIN : VICE PRESIDENT MR HENRY VICTOR : VICE PRESIDENT A COMPTER DU 18/07/2001
Numéro d'observation
5324
Date d'ajout
29/12/1999
Description
Modification autre OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE, CREDIT MARITIME REZ DE CHAUSSEE 66 RUE OSMAN DUQESNAY 97290 MARIN A COMPTER DU 03/01/2000
Numéro d'observation
240
Date d'ajout
18/01/1999
Description
Modification autre PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PARTANT : MR PAQUET EMANNUEL ADMINISTRATEURS PARTANTS : MR VAILLANT EPHREM - MR MARTIAL MAURICE - MR RAMIER FELIX NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL : MR BEAUVOIR PHILIPPE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS : MR DOMI GERMAIN - MR MONTAGNAC MICHEL MR BIBAS JEAN-LOUIS A DATER DU 25/05/98
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 44 300.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 6 753.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).