Entreprise : COMPAGNIE RHUMIERE ET SUCRIERE DU SIMON - SIREN 303 151 294
Identité
Dénomination
COMPAGNIE RHUMIERE ET SUCRIERE DU SIMON
SIREN (siège)
303 151 294
Date d'immatriculation au RNE
01/01/1973
Début d’activité
01/01/1944
Date de fin de la personne morale
04/12/1993
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agricole
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET AGRICOLES DU SIMON ET DES PROPRIETES AGRICOLES S'Y RATTACHANT COMMERCE DU SUCRE, DU RHUM ET DE TOUS LEURS DERIVES
Code APE
0122Z - Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
Qualité
Actif agricole
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
HABITATION LES PALMISTES 97240 LE FRANCOIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FACE ENTREE DU CAP EST
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAJANI BERTRAND , LEON
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Le Francois
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1944
Siret
30315129400046
Code APE
0122Z - Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET AGRICOLES DU SIMON ET DES PROPRIETES AGRICOLES S'Y RATTACHANT COMMERCE DU SUCRE, DU RHUM ET DE TOUS LEURS DERIVES
Autres Activités
Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
Adresse
HABITATION LES PALMISTES
97240 , LE FRANCOIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FACE ENTREE DU CAP EST
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/07/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1981
Siret
30315129400038
Code APE
011F
Adresse
RUE SAINT CHRISTOPHE
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ CROCQUET SA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1888
Date d'ajout
25/03/2008
Description
ANCIENNE ADRESSE DE MR MAJANI BERTRAND LEON : LOT POINTE SAVANE - 97231 ROBERT /// NVELLE ADRESSE : HABITATION LES PALMISTES- 97240 FRANCOIS
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1888
Date d'ajout
25/03/2008
Description
Modification autre CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE : ANCIENNE MENTION : SA // NVLLE : SARL REDUCTION DU CAPITAL : ANCIENNE MENTION : 324 000 euros /// NVELLE : 15 000 euros MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE : ANCIENNE : 31/12 //// NVLLE : 1/03 CHANGEMENT DE QUALITE POUR MR MAJANI BERTRAND LEON : ANCIENNE : PDG // NVELLE : GERant ADMINISTRATEURS PARTANTS : MR MAJANI JEAN PIERRE YVES & MME CASTAGNE EPSE MAJANI LISA CATHERINE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE PARTANT : SOCIETE CARIBEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT /// COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT PARTANT : MR RAYMOND MARRAUD DES GROTTES Date d'effet : 20/12/2007
Numéro d'observation
884
Date d'ajout
18/03/2005
Description
Modification autre CONTINUATION MALGRE UN ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL Date d'effet : 30/09/2004
Numéro d'observation
5967
Date d'ajout
09/12/2003
Description
Modification autre PDT CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ADMINISTRATEUR PARTANT : MR HUYGUES-DESPOINTES JACQUES CHANGEMENT D'ADMINISTRATEURS PARTANT : MME CROQUET EPOUSE HUYGHUES DESPOINTES MARTHE ENTRANT : MME CASTAGNE EPSE MAJANI LISA CATHERINE ET MR MAJANI J.-PIERRE YVES NOMINATION DE MR MAJANI BERTRAND LEON EN QUALITE DE P D G Date d'effet : 20/07/2002
Numéro d'observation
5967
Date d'ajout
09/12/2003
Description
TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL SIS, QUARTIER KERLYS - R SAINT-CHRISTOPHE 97200 FORT DE FRANCE
Numéro d'observation
4710
Date d'ajout
10/10/2002
Description
Modification autre REDUCTION ET CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS ANCIENNE MENTION : 1 362 908,70 EUR NOUVELLE MENTION : 324 OOO EUR A COMPTER DU 29/03/2002
Numéro d'observation
1958
Date d'ajout
13/05/2002
Description
Modification autre CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR PARTANT : MR HUYGHUES-DESPOINTES PHILIPPE ENTRANT : MR MAJANI BERTRAND LEON A COMPTER DU 22/12/2001
Numéro d'observation
4225
Date d'ajout
22/12/1994
Description
Prorogation de durée de la personne morale LA SOCIETE PRENDRA FIN LE 31/12/2092
Numéro d'observation
910
Date d'ajout
09/03/1994
Description
Modification autre CONTINUATION SOCIETE CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL A DATER DU 28/10/93
Numéro d'observation
752
Date d'ajout
26/02/1992
Description
Augmentation du capital ANCIEN CAPITAL 6 844 045 F NOUVEAU CAPITAL 8 940 095 F A COMPTER DU 30/12/91
Numéro d'observation
410
Date d'ajout
07/02/1991
Description
Augmentation du capital CAPITAL PORTE DE 5.562.653 F A 6.844.045 F A COMPTER DU 27/12/90
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).