Entreprise : COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC - SIREN 303 136 204
Identité
Dénomination
COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC
Sigle
CACL
SIREN (siège)
303 136 204
Date d'immatriculation au RNE
01/01/1974
Début d’activité
10/01/1946
Date de fin de la personne morale
29/05/2095
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agricole
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
EXPLOITATION DES TERRAINS LUI APPARTENANT, TRANSFORMATION ET VENTE DE PRODUITS EN PROVENANT, TOUS PRETS OU AVANCES SUR LESDITES PROPRITES OU RECOLTES, TOUTES VENTES OU LOCATIONS, ACHAT OU PRISE A BAIL DE TOUTES AUTRES PROPRIETES ET PRODUITS A.........
Code APE
0114Z - Culture de la canne à sucre
Qualité
Actif agricole
Capital social
390045 EUR
Adresse du siège
HABITATION PITON - POYEN 97115 SAINTE-ROSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE JAHAM HUBERT , MARIE , JOSEPH , JACQUES
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Sainte-Rose
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/01/1946
Siret
30313620400029
Code APE
0114Z - Culture de la canne à sucre
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
EXPLOITATION DES TERRAINS LUI APPARTENANT, TRANSFORMATION ET VENTE DE PRODUITS EN PROVENANT, TOUS PRETS OU AVANCES SUR LESDITES PROPRITES OU RECOLTES, TOUTES VENTES OU LOCATIONS, ACHAT OU PRISE A BAIL DE TOUTES AUTRES PROPRIETES ET PRODUITS A.........
Autres Activités
Culture de la canne à sucre
Adresse
HABITATION PITON - POYEN
97115 , SAINTE-ROSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINTE ROSE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/05/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1974
Siret
30313620400011
Code APE
011A
Adresse
LD COMTE DE LOHEAC
97115 , SAINTE-ROSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
364
Date d'ajout
02/02/2009
Description
Augmentation du capitalANCIEN CAPITAL : 316 500 EUROS / NOUVEAU : 331 500 EUROSDate d'effet : 11/06/2008
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4578
Date d'ajout
02/10/2007
Description
Modification autreANCIENNE DENOMINATION : COMPAGNIE INDUSTRIELLE & AGRICOLE DU COMTE DE LOHEACNOUVELLE DENOMINATION : COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC / ANCIEN SIGLE : CIACL / NOUVEAU SIGLE : CACL / ANCIENNE FORME JURIDIQUE : S A / NOUVELLE FORME : S A R L / ANCIENNE DATE DE CLOTURE : 30/11 / NOUVELLE DATE : 31/12 / ANCIENNE ADRESSE SIEGE ETS PRINC : COMTE DE LOHEAC 97115 STE ROSE / NOUVELLE ADRESSE : HABITATION PITON POYEN 97115 STE ROSE / ADM PARTANTS : AUBERY "DE JAHAM" ALINE / COTTRELL MICHEL / DIR GEN DEL PARTANT : AUBERY "DE JAHAM" ALINE / NOUVEAU GERANT : DE JAHAM HUBERT / ANCIENNEMENT PRES DU CONS D'ADM & DIR GEN & ADM / CC TIT PARTANT : FLEYTOUX PATRICK / CC SUP PARTANT : FLEYTOUX DIDIERDate d'effet : 29/05/2007
Numéro d'observation
1387
Date d'ajout
04/04/2006
Description
Changement d'administrateurADM PARTANT : AUBERY PHILIPPENOUVEL ADM : COTTRELL MICHELPV AGO DU 08/11/05Date d'effet : 08/11/2005
Numéro d'observation
3325
Date d'ajout
01/08/2003
Description
Modification autreANCIEN CAPITAL : 840 OOO EUROS NOUVEAU CAPITAL : 316 500 EUROS A COMPTER DU 15 07 03 PV AGE DU 15 07 03 JOURNAL DE PARUTION : FRANCE ANTILLES DU 25 07 03
Numéro d'observation
4414
Date d'ajout
21/10/2002
Description
Modification autreANCIEN CAPITAL : 853 714,50 EUROS NOUVEAU CAPITAL : 840 000 EUROS A COMPTER DU 23 05 02 DIRECT GENERAL - MME AUBERY ALINE EPSE DE JAHAM DEVIENT A COMPTER DU 23 05 02 DIRECTEUR GENERAL DELEGUE MR DE JAHAM HUBERT EST NOMME DIRECT GENERAL A COMPTER DU 23 05 02 PV CA DU 23 05 02 - PV AGE DU 23 05 02
Numéro d'observation
3303
Date d'ajout
21/08/2000
Description
Modification autreADS PARTANT : MR DE JAHAM DANIEL MARIE JOSEPH JACQUES ADS NOUVEAU : MR AUBERY PHILIPPE MARIE GUSTAVE A CPTER DU 17 05 2000
Numéro d'observation
549
Date d'ajout
11/02/2000
Description
Modification autreANCIEN CAPITAL : 7 000 000 F NOUVEAU CAPITAL : 5 600 000 F A CPTER DU 25 10 99
Numéro d'observation
3119
Date d'ajout
17/09/1999
Description
Modification autreADS PARTANT : MR DE JAHAM JACQUES PARTANT ADS NOUVEAU : MR DE JAHAM DANIEL DIRECTEUR GL NOUVEAU : MME AUBERY EPSE DE JAHAM ALINE MARIE LOUISE A CPTERDU 25 05 99
Numéro d'observation
1851
Date d'ajout
04/06/1997
Description
Modification de la composition du conseil d'administrationNOMINATION DE Mr DE JAHAM Jules EN QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN REMPLACEMENT DE Mr DE JAHAM Hubert, NOMME DIRECTEUR GENERAL EN DATE DU 15/04/1997
Numéro d'observation
3524
Date d'ajout
27/12/1994
Description
Modification autrePROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE JUSQU'AU 10/01/2095 A CPTER DU 10/01/1996 DE 99 ANNEES MODIF OBJET SOCIAL (VOIR PV DU 09/12/1994) A CPTER DU 09/12/1994
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 600 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 853 714.50 EURLE TMC DE POINTE A PITRE CONFIRME QUE LA DATE D IMMATRICULATION DE LA STE EST LE 10 JANVIER 1946 MAIS SUITE A LA REFORME DE REIMMATRICUALTION EN 1974, IL NOUS EST IMPOSSIBLE DE CHANGER LA DATE D IMMATRICUALTION DU KBIS QUI CORRESPOND A LA NOUVELLE IMMATRICULATION, MAIS ON A PRIS SOIN DE BIEN NOTER LA DATE DE DEBUT D ACTIVITE QUI EST DU 10 JANVIER 1946
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).