Entreprise : SOCIETE EXPLOITATION DES MERIDIENS ANTILLES - SIREN 303 132 294
Identité
Dénomination
SOCIETE EXPLOITATION DES MERIDIENS ANTILLES
Sigle
SOMERA
SIREN (siège)
303 132 294
Date d'immatriculation au RNE
18/10/1972
Début d’activité
18/10/1972
Date de fin de la personne morale
17/10/2071
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
HOTEL RESTAURANT
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
914400 EUR
Adresse du siège
HOTEL MERIDIEN 97118 SAINT FRANCOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AMIRKHANIAN RENE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BAZIN CECILE , MARIE , CHRISTIANE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CARTON PHILIPPE , MARTIAL , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Le Lamentin
Nom, Prénom(s)
CLARK LISA , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Londres
Nom, Prénom(s)
LAMBERT BERNARD , CHARLES , HECTOR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MANDEFIELD DAVID , RICHARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
Noisy-le-Roi
Nom, Prénom(s)
POLARD MARIE , PIERRE , YVETTE
Nom d'usage
JEANCLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Saint-François
Nom, Prénom(s)
TORRANI GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Commune de résidence
Saint-Martin
Nom, Prénom(s)
TSYGALNITZKY SERGE , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Pointe A Pitre Cedex
Dénomination
CABINET CAUVIN ANGLEYS SAINT PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/10/1972
Siret
30313229400016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
HOTEL RESTAURANT
Autres Activités
HOTEL RESTAURANT
Adresse
HOTEL MERIDIEN
97118 , SAINT FRANCOIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 37
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30313229400024
Enseigne
HOTEL MERIDIEN
Code APE
551A
Adresse
PTE DU BOUT
97229 , LES TROIS-ILETS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HOTEL MERIDIEN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
618
Date d'ajout
10/02/2003
Description
Modification autreDECLARATION DE MISE EN LOCATION-GERANCE DE L'ETABLISSEMENT A COMPTER DU 06 12 02 BENEFICIAIRE : KALENDA RESOR SAS ELECTION DE DOMICILE : LE LOUEUR : EN L'ETUDE DE MAITRE FRANCK MICHEL - LE LOCATAIRE-GERANT : EN SON SIEGE SOCIAL JOURNAL DE PARUTION : FRANCE ANTILLES DU 31 01 03
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1451
Date d'ajout
25/03/2002
Description
Modification autreANCIENNE DATE DE CLOTURE : 30/09 NOUVELLE DATE DE CLOTURE : 30/06 A COMPTER DU 26 10 01 PRESID DU CONS D'ADMINISTRATION ET ADMINISTRATEUR PARTANT : MR JOKIEL JEAN PIERRE ADMINISTRATEURS PARTANTS : STE DES HOTELS MERIDIEN ET MR XERRI PATRICK NOUVEAUX ADMINISTRATEURS A COMPTER DU 30 03 01 : MME POLARD MARIE PIERRE EPSE JEANCLAUDE MR TORRANI GEORGES MR CARTON PHILIPPE
Numéro d'observation
2759
Date d'ajout
18/07/2001
Description
Modification autreANCIEN CAPITAL: 6.000.000 FRS, NOUVEAU: 914.400 EUROS AMINIS PARTANTS: MR CRAWFORD GUY LE 15.03.1999, MR LHERMITE ALAIN LE 24.03 2000 ADMINIS NOUVEAUX: MLE BAZIN CECILE LE 15.03.1999, MR XERRI PATRICK LE 24 03.2000
Numéro d'observation
572
Date d'ajout
02/03/1998
Description
ANCIENNE DATE DE CLOTURE DE L EXERCICE SOCIAL : 31/01 NVELLE DATE DE CLOTURE DE L EXERCICE SOCIAL : 30/09
Numéro d'observation
58
Date d'ajout
21/01/1998
Description
Modification autrePRESIDENT DU CA ET ADS PARTANT :MR CAUX EMMANUEL FRANCIS RENE PRESIDENT DU CA NOUVEAU : MR JOKIEL JEAN PIERRE ADS NOUVEAU : MR LHERMITE ALAIN BERNARD FRANCOIS A CPTER DU 06 11 97
Numéro d'observation
3249
Date d'ajout
03/10/1997
Description
Modification autreCONTINUATION MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL NOUVEAU CCS : MR AMIRKHANIAN RENE A CPTER DU 22 05 97
Numéro d'observation
3072
Date d'ajout
18/09/1997
Description
OUVERTURE D UNE SECONDAIRE A HOTEL MERIDIEN POINTE DU BOUT 97229 TROIS ILETS
Numéro d'observation
1867
Date d'ajout
04/06/1997
Description
NOMINATION DE Mlle CLARK Lisa Marie EN QUALITE DE REPRESENTANT PERMANENT DE LA SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN EN REMPLACEMENT DE Mr ROSES Guy A CPTER DU 03/04/1997
Numéro d'observation
957
Date d'ajout
19/03/1997
Description
Modification de la composition du conseil d'administrationNOMINATION DE Mr CAUX Emmanuel EN QUALITE DE PRESIDENT DU CA EN REMPLACE- MENT DE Mr BOUDET Daniel, DEMISSIONNAIRE NOMINATION DE Mr CAUX Emmanuel EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT> DE Mr DYSON Ian, DEMISSIONNAIRE ; Mr TSYGALNITZKY Serge, ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE Mr BOUDET Daniel, DEMISSIONNAIRE Mr CRAWFORD Guy, ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE Mr MOTET JACQUES, DEMISSIONNAIRE ; DEMISSION DE LA SOCIETE AIR FRANCE DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR A CPTER DU 26/11/1996
Numéro d'observation
2740
Date d'ajout
18/09/1996
Description
TRANSFERT DE SIEGE DE LA SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN CHANGEMENT DOMICILE DE Mrs MANFIELD David ET LAMBERT Bernard EN DATE DU 11/09/1996
Numéro d'observation
2539
Date d'ajout
28/08/1996
Description
CAPITAL PORTE DE 22 000 000 A 6 000 000 F DEMISSION DE LA BNP, DE Mr LEGENDRE Jean-Pierre DE LEURS FONCTIONS D'ADMI- NISTRATEURS COOPTATION DE Mlle CLARK Lisa EN REMPLACEMENT DE MR EHRMANN Jacques, ADMI- NISTRATEUR DEMISSIONNAIRE ET DE Mr JOKIEL Jean-Pierre EN REMPLACEMENT DE Mr de LA HOUSSAYE Guy, ADMINISTRATEUR DEMISSIONNAIRE EN DATE DU 14/05/1996
Numéro d'observation
1005
Date d'ajout
03/04/1996
Description
Augmentation du capital et conversion en eurosADMINISTRATEUR PARTANT : ELIZE MAX A CPTER DU 290196
Numéro d'observation
711
Date d'ajout
06/03/1996
Description
Modification de la composition du conseil d'administrationNOMINATION EN QUALITE DE RPP DE Mrs - - ROSES Guy EN REMPLACEMNT DE Mr GLEBEL Jean-Pau, - LEGENDRE Jean-Piere EN REMPLACEMENT DE Mr SOUNY Bernard - COURTEAU Raymond EN REMPLACEMENT DE Mr LOBINGER Jacques RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS DE Mrs LAMBERT Bernard et LEGENDRE Jean-Pierre COOPTATION DE Mrs DYSON Yan ET MANDEFIELS David EN TANT QU'ADMINISTRATEURS ADMINISTRATEURS PARTANTS : Mme PITAT Francelise, Mr CHIKLI Ren², Mr PELAGE Fr²d²ric, Mme TURPIN Nais, Mme BARLAGNE Josette, A CPTER DU 30/06/1995
Numéro d'observation
442
Date d'ajout
16/02/1995
Description
Modification de la date de clôture de l'exerciceANCIENNE MENTION : 31/12 NOUVELLE MENTION : 31/01 A CPTER DU 28/01/1995
Numéro d'observation
224
Date d'ajout
30/01/1995
Description
Modification autrePCA PARTANT : MOTET JOSEPH JACQUES A CPTER DU 25.01.93 PCA ET ADS NOUVEAU : BOUDET DANIEL PAUL PIERRE A CPTER DU 25.01.93
Numéro d'observation
746
Date d'ajout
22/03/1994
Description
Augmentation du capital et conversion en eurosCONTINUATION DE LA SOCIETE SUITE CAPITAUX PROPRES DEVENUS INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL A CPTER DU 29/10/1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
3031322940420021108117500DUMOULIN Marie-Agnès 0000 ZI de Jarry 97122BAIE MAHAULT 4000- SELARL MICHEL VALDMAN MIROITE 0000 Rue Pierre Chalon 97190LE GOSIER
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
3031322940420021206147100- SELARL MICHEL VALDMAN MIROITE 0000 Rue Pierre Chalon 97190LE GOSIER 0000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PAR ORDONNANCE DE REFERE EN DATE DU 11.10.02 LE TMC DE POINTE A PITRE DESIGNE PROVISOIREMENT MR FRANCK MICHEL ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE. PAR JUGEMENT EN DATE DU 08 NOVEMBRE 02 LE TMC DE PAP OUVRE LA PROCEDURE DE REGIME DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE FIXE PROVISOIREMENT AU 07 NOVEMBRE 02 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS JUGE COMMISSAIRE TITULAIRE M BERGEN ET SUPPLEANT M FADDOUL ME DUMOULIN REPRESENTANT DES CREANCIERS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).